EP1354652 - Verteilervorrichtung zur Verwendung beim Metallgiessen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.10.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 23.01.2008 [2008/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pyrotek Engineering Materials Limited Garamonde Drive Wymbush Milton Keynes MK8 8LN / GB | [N/P] |
Frühere [2003/43] | Für alle benannten Staaten Pyrotek Engineering Materials Limited Garamonde Drive Wymbush, Milton Keynes MK8 8LN / GB | Erfinder | 01 /
Tremblay, Sylvain 3824 De Vienne Jonquiere Quebec G7X 9S3 / CA | 02 /
Vincent, Mark 19 Hydrus Road Leighton Buzzard LU7 8UL / GB | [2003/43] | Vertreter | Raynor, Simon Mark, et al Murgitroyd & Company Milton Keynes Studio H1B 297 Upper Fourth Street Witan Studios Milton Keynes MK9 1EH / GB | [N/P] |
Frühere [2003/43] | Raynor, Simon Mark, et al Urquhart-Dykes & Lord, Midsummer House, 413 Midsummer Boulevard Central Milton Keynes MK9 3BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03013924.0 | 04.08.2000 | [2003/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19990018350 | 05.08.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9918350 | [2003/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1354652 | Datum: | 22.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1354652 | Datum: | 14.01.2004 | [2004/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1354652 | Datum: | 08.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.11.2003 | Klassifikation | IPC: | B22D35/04, B22D41/50, C22B21/06, B22D11/10, B22D7/12, B22D11/103, B22D11/119 | [2004/02] | CPC: |
B22D41/003 (EP,US);
B22C9/082 (EP,US);
B22D11/103 (EP,US);
B22D11/119 (EP,US);
B22D35/04 (EP,US);
B22D41/50 (EP,US);
|
Frühere IPC [2003/43] | B22D35/04, B22D41/50, C22B21/06, B22D11/10, B22D7/12 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verteilervorrichtung zur Verwendung beim Metallgiessen | [2003/43] | Englisch: | Distributor device for use in metal casting | [2003/43] | Französisch: | Répartiteur utilisé dans la coulée de métaux | [2004/30] |
Frühere [2003/43] | Dispositif de distribution utilisé dans la coulée de métaux | Prüfungsverfahren | 18.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/21] | 25.06.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.09.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.09.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP00953275.5 / EP1198314 | Einspruch (Einsprüche) | 09.09.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 08.12.2004 | CH | 08.12.2004 | IT | 08.12.2004 | LI | 08.12.2004 | ES | 19.03.2005 | PT | 08.05.2005 | CY | 04.08.2005 | IE | 04.08.2005 | LU | 04.08.2005 | MC | 31.08.2005 | [2008/04] |
Frühere [2007/39] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
IT | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
CY | 04.08.2005 | ||
IE | 04.08.2005 | ||
LU | 04.08.2005 | ||
MC | 31.08.2005 | ||
Frühere [2007/26] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
CY | 04.08.2005 | ||
IE | 04.08.2005 | ||
LU | 04.08.2005 | ||
MC | 31.08.2005 | ||
Frühere [2007/20] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
CY | 04.08.2005 | ||
IE | 04.08.2005 | ||
LU | 31.08.2005 | ||
MC | 31.08.2005 | ||
Frühere [2007/13] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
IE | 04.08.2005 | ||
LU | 31.08.2005 | ||
MC | 31.08.2005 | ||
Frühere [2006/40] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
IE | 04.08.2005 | ||
MC | 31.08.2005 | ||
Frühere [2006/28] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
MC | 31.08.2005 | ||
Frühere [2006/12] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
ES | 19.03.2005 | ||
Frühere [2005/51] | BE | 08.12.2004 | |
CH | 08.12.2004 | ||
LI | 08.12.2004 | ||
Frühere [2005/25] | CH | 08.12.2004 | |
LI | 08.12.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]SU980938 ; | [XY]US2757425 (DUNCAN GEORGE S, et al) [X] 1 * column 3, line 75 - column 4, line 13; figures 1-3 * [Y] 2-6,11-13,15,16; | [Y]US3111732 (SCHROER CHARLES A, et al) [Y] 2-6,12,13,15,16 * column 5, line 22 - line 31; figures 2,3 *; | [XA]US3654150 (ECCLES ANTHONY GARTH) [X] 1-3,5,16,17 * column 10, line 20 - line 71; figure 7 * [A] 14; | [Y]US4834876 (WALKER NICHOLAS G [US]) [Y] 11 * abstract *; | [A]US5244032 (BANKSDEN DAVID L [US], et al) [A] 1-17 * figures 5-7; claims 1-10 *; | [AP]WO9944719 (PROD IND DE HAUTE TEMPERATURE [CA]) [AP] 1-17* figure 9; claims 8-12 *; | [XY] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1983, no. 41, Database accession no. 1983-787914, XP002258870 & SU980938 A 19821215 (CHIZHIKOV A I) [X] 1,5,10 * abstract * [Y] 2-4,6,11-13,15,16 |