EP1364845 - Gasgenerator für eine Fahrzeugluftsackanordnung und Fahrzeugluftsackanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.04.2009 [2009/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daicel Chemical Industries, Ltd. Mainichi Intecio 3-4-5, Umeda Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0001 / JP | [2008/01] |
Frühere [2003/48] | Für alle benannten Staaten DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. 1, Teppo-cho Sakai-shi, Osaka / JP | Erfinder | 01 /
Katsuta, Nobuyuki 4-2-2, Otsu-machi Otsu-ku Himeji-shi Hyogo / JP | 02 /
Oda, Shingo 341-11, Tsuichiba Aboshi-ku Himeji-shi Hyogo / JP | 03 /
Ueda, Masayuki Daicel Chemical Ind. 3-2-5 Kasumigaseki Chiyoda-ku Toyko / JP | [2003/48] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/48] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03017478.3 | 03.04.1997 | [2003/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960085389 | 08.04.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8538996 | JP19960085390 | 08.04.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8539096 | JP19960228620 | 29.08.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22862096 | JP19960202460 | 31.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20246096 | JP19960202462 | 31.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20246296 | JP19960202464 | 31.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20246496 | JP19960202463 | 31.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20246396 | JP19960202461 | 31.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20246196 | JP19960290348 | 31.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29034896 | JP19960290349 | 31.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29034996 | [2003/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1364845 | Datum: | 26.11.2003 | Sprache: | EN | [2003/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1364845 | Datum: | 06.07.2005 | [2005/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.05.2005 | Klassifikation | IPC: | B60R21/26 | [2003/48] | CPC: |
B60R21/2644 (EP,KR,US);
B60R21/261 (KR);
B01D46/2411 (EP,KR,US);
B01D46/4263 (EP,KR,US);
B60R21/2035 (EP,KR,US);
B60R21/33 (EP,KR,US);
C06D5/06 (EP,KR,US);
B01D2275/105 (EP,KR,US);
B01D2279/10 (EP,KR,US);
B60R2021/26017 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2003/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gasgenerator für eine Fahrzeugluftsackanordnung und Fahrzeugluftsackanordnung | [2003/48] | Englisch: | Airbag inflator and airbag apparatus | [2003/48] | Französisch: | Générateur de gaz pour coussin de sécurité gonflable et coussin de sécurité gonflable | [2003/48] | Prüfungsverfahren | 05.10.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/48] | 27.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/17] | 01.12.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/17] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP00123167.9 / EP1074437 | EP97105509.0 / EP0800964 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0476886 (NIPPON OILS & FATS CO LTD [JP]) [X] 1,5 * figure 8 *; | [Y]EP0509655 (MORTON INT INC [US]) [Y] 10 * page 7, line 55 - line 58 *; | [A]WO9425315 (AUTOMOTIVE SYSTEMS LAB [US]) [A] 1,8* the whole document *; | [XY]EP0640515 (MORTON INT INC [US]) [X] 1-4,6,7,9,11,12,15 * column 6, line 28 - column 7, line 18 * [Y] 10 |