EP1517415 - Geodätisches Gerät mit einer Laserquelle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.06.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.07.2006 [2006/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse 9435 Heerbrugg / CH | [2005/12] | Erfinder | 01 /
Braunecker, Bernhard, Dr. Haldenweg 10 9445 Rebstein / CH | 02 /
Gächter, Bernhard, Dr. Kapfstrasse 4 b 9436 Balgach / CH | [2005/12] | Vertreter | Kaminski, Susanne, et al Kaminski Harmann Patentanwälte AG Landstrasse 124 9490 Vaduz / LI | [N/P] |
Frühere [2005/12] | Kaminski, Susanne, Dr., et al Büchel, Kaminski & Partner Patentanwälte Est. Austrasse 79 9490 Vaduz / LI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03021085.0 | 18.09.2003 | [2005/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1517415 | Datum: | 23.03.2005 | Sprache: | DE | [2005/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2004 | Klassifikation | IPC: | H01S5/14, H01S5/065, G01C1/02, G01S17/89, G01C3/00 | [2005/12] | CPC: |
G01S7/4814 (EP,US);
G01C15/002 (EP,US);
G01S7/4813 (EP,US);
G01S7/4818 (EP,US);
G01S7/484 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2005/50] |
Frühere [2005/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Geodätisches Gerät mit einer Laserquelle | [2005/12] | Englisch: | Geodetic apparatus with laser source | [2005/12] | Französisch: | Appareil géodésique comprenant une source laser | [2005/12] | Prüfungsverfahren | 24.09.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/27] | 01.02.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 04.11.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.11.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 04.11.2005 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5703897 (WELCH DAVID F [US], et al) [X] 1-4 * column 13, lines 45-59; figures 19,20 *; | [X] - ANDREEVA E V ET AL, "PASSIVE MODE LOCKING IN A MULTISEGMENT LASER DIODE WITH AN EXTERNAL CAVITY", QUANTUM ELECTRONICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, WOODBURY, NY, US, (199902), vol. 29, no. 2, ISSN 1063-7818, pages 103 - 108, XP000847223 [X] 1-4 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1070/qe1999v029n02ABEH001425 | [X] - EISENSTEIN G ET AL, "ACTIVE MODE-LOCKING CHARACTERISTICS OF INGAASP-SINGLE MODE FIBER COMPOSITE CAVITY LASERS", IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, IEEE INC. NEW YORK, US, (1986), vol. QE-22, no. 1, ISSN 0018-9197, pages 142 - 148, XP000705567 [X] 1-4 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JQE.1986.1072876 |