EP1381265 - Bandführungsvorrichtung, Magazin und Systeme für eine Bauteilbestückungsmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 16.09.2009 [2009/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mydata Automation AB Adolfsbergsvägen 11 168 66 Bromma / SE | [2004/03] | Erfinder | 01 /
Bergström, Johan Fältmarskalksvägen 45 167 32 Bromma / SE | [2004/03] | Vertreter | Henningsson, Gunnar, et al AWAPATENT AB, Box 45086 104 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2004/03] | Henningsson, Gunnar, et al AWAPATENT AB, Box 45086 104 30 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03022446.3 | 16.12.1999 | [2004/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19980004495 | 22.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9804495 | SE19990001057 | 23.03.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9901057 | [2004/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1381265 | Datum: | 14.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1381265 | Datum: | 01.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.2003 | Klassifikation | IPC: | H05K13/04 | [2004/03] | CPC: |
H05K13/086 (EP,US);
H05K13/04 (KR);
H05K13/0419 (EP,US);
H05K13/087 (EP,US);
Y10S242/912 (EP,US);
Y10T156/1105 (EP,US);
Y10T156/1906 (EP,US);
Y10T156/1944 (EP,US);
Y10T29/4913 (EP,US);
Y10T29/53004 (EP,US);
Y10T29/53174 (EP,US);
Y10T29/53178 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2004/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bandführungsvorrichtung, Magazin und Systeme für eine Bauteilbestückungsmaschine | [2004/03] | Englisch: | Tape guide, magazine and system at a component mounting machine | [2004/03] | Französisch: | Guide bande, magasin et système pour une machine de montage de composants | [2004/03] | Prüfungsverfahren | 01.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 16.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.06.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.06.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP99965658.0 / EP1149523 | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.08.2007 | BE | 01.08.2007 | CH | 01.08.2007 | CY | 01.08.2007 | DK | 01.08.2007 | FI | 01.08.2007 | LI | 01.08.2007 | SE | 01.11.2007 | GR | 02.11.2007 | ES | 12.11.2007 | LU | 16.12.2007 | IE | 17.12.2007 | MC | 31.12.2007 | PT | 02.01.2008 | [2009/38] |
Frühere [2009/34] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
CY | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
IE | 17.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Frühere [2008/48] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
IE | 17.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Frühere [2008/33] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
SE | 01.11.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Frühere [2008/26] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
PT | 02.01.2008 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
DK | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 01.08.2007 | |
BE | 01.08.2007 | ||
CH | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
GR | 02.11.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 01.08.2007 | |
CH | 01.08.2007 | ||
FI | 01.08.2007 | ||
LI | 01.08.2007 | ||
ES | 12.11.2007 | ||
Frühere [2008/10] | FI | 01.08.2007 | |
ES | 12.11.2007 | ||
Frühere [2008/08] | ES | 12.11.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]WO8600778 (MYDATA AUTOMATION AB [SE]) [DA] 1* abstract *; | [A]US4820369 (KUBO MASAHIRO [JP]) [A] 1,3 * figure -; claim - *; | [A]US5053103 (FRITSCH ADALBERT [DE]) [A] 1 * figure - *; | [A]US5725140 (WEBER JEROME L [US], et al) [A] 1 * figure -; claim - * |