EP1466786 - Dachlastenträger für Kraftfahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.11.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mont Blanc Industri AB Toarpsdal 516 90 Dalsjöfors / SE | [2005/36] |
Frühere [2004/42] | Für alle benannten Staaten Mont Blanc Autozubehör GmbH Daimler strasse 23 85748 Garching-Hochbrück / DE | Erfinder | 01 /
Eugler, Norbert Akazienstr. 34 85757 Karlsfeld / DE | [2004/42] | Vertreter | Zmyj, Erwin Reismühlenstrasse 41 81477 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/42] | Zmyj, Erwin, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., European Patent Attorney Rosenheimer Strasse 52 81669 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03022622.9 | 06.10.2003 | [2004/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2003115778 | 07.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10315778 | [2004/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1466786 | Datum: | 13.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1466786 | Datum: | 28.12.2005 | Sprache: | DE | [2005/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.2004 | Klassifikation | IPC: | B60R9/058 | [2004/42] | CPC: |
B60R9/05 (EP);
B60R9/058 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, SE [2005/27] |
Frühere [2004/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dachlastenträger für Kraftfahrzeuge | [2004/42] | Englisch: | Roof carrier for vehicle | [2004/42] | Französisch: | Galerie pour véhicule | [2004/42] | Prüfungsverfahren | 19.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/42] | 20.12.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.04.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 20.04.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.06.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SI, SK, TR | 11.10.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.10.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.09.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 19.05.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 19.05.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 28.12.2005 | SE | 28.03.2006 | [2009/01] |
Frühere [2006/27] | SE | 28.03.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0151907 (THULE IND AB [SE]) [X] 1 * page 2, line 36 - page 5; figure - *; | [X]US4684049 (MABY JACQUES [FR], et al) [X] 1,7-9,14 * column 2 - column 3, line 22; figures 2a,2b *; | [A]EP0273480 (GADDI SERGIO) [A] 1* figure 5 *; | [X]US5397042 (PEDRINI FABIO [IT]) [X] 1,2,7-9,14 * column 2, line 61 - column 4, line 35; figure 3 * |