EP1431256 - Verfahren zur Hydratisierung von Anhydriten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.06.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.07.2009 [2009/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Weberstrasse 5 76133 Karlsruhe / DE | Für alle benannten Staaten Dehne, Gerald, Dr. Merseburger Strasse 14 37441 Bad Sachsa / DE | [2004/30] |
Frühere [2004/26] | Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Weberstrasse 5 76133 Karlsruhe / DE | Erfinder | 01 /
Dehne, Gerald, Dr. Merseburg Strasse 14 37441 Bad Sachsa / DE | 02 /
Nüesch, Rolf, Prof. Dr. Bahnhofplatz 4 76137 Karlsruhe / DE | 03 /
Schwotzer, Matthias Haid-und-Neu-Strasse 133 76131 Karlsruhe / DE | [2004/26] | Vertreter | Fitzner, Uwe, et al Fitzner & Frese PartGmbB Hauser Ring 10 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Frühere [2008/36] | Fitzner, Uwe, et al Dres. Fitzner & Münch Patent- und Rechtsanwälte Hauser Ring 10 40878 Ratingen / DE | ||
Frühere [2004/26] | Fitzner, Uwe, et al Dres. Fitzner, Münch & Kluin Rechts- und Patentanwälte Lintorfer Strasse 10 D-40878 Ratingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03025950.1 | 13.11.2003 | [2004/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002159165 | 18.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10259165 | DE2003130325 | 09.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10330325 | [2004/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1431256 | Datum: | 23.06.2004 | Sprache: | DE | [2004/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1431256 | Datum: | 26.04.2006 | [2006/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.03.2006 | Klassifikation | IPC: | C04B11/06, C01F11/46 | [2004/26] | CPC: |
C04B11/06 (EP);
C01F11/466 (EP);
C04B28/16 (EP)
| C-Set: |
C04B28/16, C04B22/08 (EP);
C04B28/16, C04B22/143 (EP);
C04B28/16, C04B22/147 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Hydratisierung von Anhydriten | [2004/26] | Englisch: | Process for hydrating anhydrite | [2004/26] | Französisch: | Procédé d'hydratation d'anhydrite | [2004/26] | Prüfungsverfahren | 03.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/29] | 09.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.04.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/29] | 24.02.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CH96840 (RUDOLF HENNICKE UND KALIWERKE [DE]) [X] 1,4,8-11,16 * page 1, column LEFT, paragraph 2 - page 2, column RIGHT, paragraph 1 *; | [X]US1442406 (RUDOLF HENNICKE) [X] 1,4,16 * page 1, line 11 - page 2, line 31 *; | [X]US1898636 (LINZELL HARRY K) [X] 1,4,8-11,16 * page 1, line 65 - page 3, line 51 *; | [X]US1941188 (RANDEL WILBUR S) [X] 1-8,10-16 * page 1, line 1 - line 79 *; | [A]GB561206 (FRANCIS ROBERT HIMSWORTH, et al) [A] 1,4,8-11,16 * page 1, line 1 - page 2, line 88 * * page 4, line 102 - line 117 *; | [A]US3906083 (GEORGE JAMES STANLEY) [A] 1,4,12,16 * column 1, line 1 - column 3, line 42 *; | [A] - ANONYMOUS, "Latest developments at sandwith anhydrite mine", MIN J; MINING JOURNAL MAR 2 1962 LONDON, ENGLAND, (19620302), vol. 258, no. 6602, pages 210 - 211 + 213, XP008060998 [A] 13-15 * page 210, column RIGHT, paragraph LAST - page 212, column LEFT, paragraph 3 * | [A] - STEWART G E, "Billingham mine", INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY OF LONDON - BULLETIN SEPT 1946 INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY OF LONDON, LONDON, ENGLAND, (194609), no. 480, XP008060997 [A] 13-15 * page 8, paragraph 7 - page 10, paragraph 3 * |