EP1431683 - Kühlvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.2009 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sanyo Electric Co., Ltd. 55, Hondori 2-Chome, Keihan Moriguchi-shi Osaka / JP | [N/P] |
Frühere [2004/26] | Für alle benannten Staaten Sanyo Electric Co., Ltd 55, Hondori 2-Chome, Keihan Moriguchi-shi, Osaka / JP | Erfinder | 01 /
Matsumoto, Kenzo 2105-3 Kokai Oizumi-machi Ora-gun Gunma-ken / JP | 02 /
Tsuda, Noriyuki 5-5-25, Sakata Oizumi-machi Ora-gun Gunma-ken / JP | 03 /
Kamimura, Ichiro 1999-5, Azami Kasekake-machi Nitta-gun Gunma 379-2311 / JP | 04 /
Kawabata, Toru 5-17-13, Asahi Oizumi-machi Ora-gun Gunma-ken / JP | 05 /
Watanabe, Masato 6-14, Sumiyoshi Oizumi-machi Ora-gun Gunma / JP | 06 /
Yoshizawa, Takashi 1191-5-50, Uchigashima-chou Ota-shi Gunma / JP | 07 /
Mukaiyama, Hiroshi 4-6-1-201, Sengoku Oizumi-machi Ora-gun Gunma / JP | 08 /
Kubo, Ryoko 986-5-H2-207, Yoshida Oizumi-machi Ora-gun Gunma / JP | [2004/26] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/26] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03027473.2 | 01.12.2003 | [2004/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020369430 | 20.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002369430 | [2004/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1431683 | Datum: | 23.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1431683 | Datum: | 13.10.2004 | [2004/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.08.2004 | Klassifikation | IPC: | F25B9/00, C09K5/04 | [2004/26] | CPC: |
F25B9/006 (EP,US);
F25B1/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlvorrichtung | [2004/26] | Englisch: | Refrigerating device | [2004/26] | Französisch: | Dispositif de réfrigération | [2004/26] | Prüfungsverfahren | 02.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/05] | 22.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.05.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH0617040 ; | [A]JP2002235072 ; | [A]JP2001019944 ; | [X]GB2085565 (VNI EX KI ELEKT MAGIN PRIBOROV) [X] 1 * abstract * * claims 6,7 *; | [A]US5360566 (STEVENSON RICHARD [US], et al); | [A]WO9707180 (ICI PLC [GB], et al); | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940421), vol. 0182, no. 22, Database accession no. (C - 1193), & JP06017040 A 19940125 (KURAIOTETSUKU KK) [X] 1 * abstract * * table 2 * | [X] - KIM S G ET AL, "Experiment and simulation on the performance of an autocascade refrigeration system using carbon dioxide as a refrigerant", INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION, OXFORD, GB, (200212), vol. 25, no. 8, ISSN 0140-7007, pages 1093 - 1101, XP004388591 [X] 1 * page 1097, column L, line 1 - line 8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-7007(01)00110-4 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20021212), vol. 2002, no. 12, & JP2002235072 A 20020823 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010508), vol. 2000, no. 16, & JP2001019944 A 20010123 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] * abstract * | vom Anmelder | JP2002106989 | JP2002188872 |