Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
05.12.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] |
03.10.2008 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 05.11.2008 [2008/45] |
08.08.2008 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
30.01.2008 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
25.01.2008 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 27.02.2008 [2008/09] |
11.01.2007 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
12.01.2006 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
18.06.2004 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 04.08.2004 [2004/32] |