Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2004130576 | Globale Akte | 08.07.2004 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2003002112 | 08.01.2003 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2004212857 | Globale Akte | 29.07.2004 | A | Prioritätsnummer | Datum | JP2003002112 | 08.01.2003 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1443490 | Globale Akte | 27.02.2008 | A3 | EP1443490 | 04.08.2004 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | JP2003002112 | 08.01.2003 |