EP1344773 - Wachstumhormonsekretionsförderer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.06.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.07.2008 [2008/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Æterna Zentaris GmbH Weismüllerstraße 50 60314 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2007/34] | Für alle benannten Staaten AEterna Zentaris GmbH Weismüllerstrasse 50 60314 Frankfurt / DE | ||
Frühere [2006/23] | Für alle benannten Staaten Zentaris GmbH Weismüllerstrasse 50 60314 Frankfurt/Main / DE | ||
Frühere [2003/45] | Für alle benannten Staaten Zentaris GmbH Weismüllerstrasse 45 60314 Frankfurt/Main / DE | ||
Frühere [2003/38] | Für alle benannten Staaten Zentaris AG Weismüllerstrasse 45 60314 Frankfurt/Main / DE | Erfinder | 01 /
Fehrentz, Jean-Alain Rue des Saladelles 34400 St. Nazaire de Pezan / FR | 02 /
Martinez, Jean 9 rue Jean Moulin 34720 Le Jardin des Muses Caux / FR | 03 /
Guerlavais, Vincent 111, Embarcadero West, Apt. 1207 Oakland, CA 94607 / US | [2004/13] |
Frühere [2003/38] | 01 /
Fehrentz, Jean-Alain Rue des Saladelles 34400 St. Nazaire de Pezan / FR | ||
02 /
Martinez, Jean 9 rue Jean Moulin 34720 Le Jardin des Muses Caux / FR | |||
03 /
Guerlavais, Vincent 58, rue des Gabares Bat. B 34000 Montpellier / FR | Vertreter | Miles, John Stephen Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2004/19] | Miles, John Stephen Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Frühere [2003/38] | McNeeney, Stephen Phillip Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03075950.0 | 13.06.2001 | [2003/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000211326P | 13.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 211326 P | US20000234928P | 26.09.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 234928 P | [2007/33] |
Frühere [2003/38] | US20000211326P | 13.06.2000 | |
US20000234928 | 26.09.2000 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1344773 | Datum: | 17.09.2003 | Sprache: | EN | [2003/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1344773 | Datum: | 15.08.2007 | Sprache: | EN | [2007/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2003 | Klassifikation | IPC: | C07D209/20, C07D401/14, C07D401/12, A61K31/405 | [2006/51] | CPC: |
C07K5/06078 (EP);
C07D209/20 (EP);
C07D401/12 (EP);
C07D401/14 (EP);
C07K5/0212 (EP);
C07K5/06026 (EP);
|
Frühere IPC [2003/38] | C07D209/20, C07D401/14, C07D401/12, A61K31/405, // (C07D401/12, 211:00, 209:00) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wachstumhormonsekretionsförderer | [2003/38] | Englisch: | Growth hormone secretagogues | [2003/38] | Französisch: | Secrétagogues de l'hormone de croissance | [2003/38] | Prüfungsverfahren | 17.04.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/38] | 12.01.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.08.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 28.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP01943504.9 / EP1289951 | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/30] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 28.10.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.10.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.11.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Lizenz(en) | ID: | 01 00/ausschließlich | Für: | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR | Lizenznehmer: | ARDANA BIOSCIENCE LIMITED 58 Queen Street Edinburgh EH2 3NS / GB | Datum: | 06.06.2003 | [2007/33] |
Frühere [2003/40] | ID: | 01 00/ausschließlich | |
Für: | alle benannten Staaten | ||
Lizenznehmer: | ARDANA BIOSCIENCE LIMITED 58 Queen Street Edinburgh EH2 3NS / GB | ||
Datum: | 06.06.2003 | ||
[2007/33] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO9514666 (MERCK & CO INC [US], et al) [Y] 1-14 * examples 10,11,14,20,32 *; | [YD]WO9615148 (GENENTECH INC [US]) [YD] 1-14 * page 70, formula II; page 49, line 15 *; | [A] - DEGHENGHI, R. ET AL., "Impervious peptides as growth hormone secretagogues", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, XP002178718 [A] 1-14 * retrieved from STN Database accession no. 131:346807 Tripeptide EP51389 * | [A] - PATCHETT A A ET AL, "DESIGN AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF L-163,191 (MK-0677): A POTENT, ORALLY ACTIVE GROWTH HORMONE SECRETAGOGUE", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, US, (19950701), vol. 92, no. 15, ISSN 0027-8424, pages 7001 - 7005, XP000651085 [A] 1-14 * figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.92.15.7001 | [A] - MCDOWEEL, ROBERT S. ET AL., "Growth hormone secretagogues", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, XP002178719 [A] 1-14 * abstract * | [ ] - PEPT. SCI.: PRESENT FUTURE, PROC. INT. PEPT. SYMP., 1ST, (1999), pages 411 - 412 | [ ] - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, WASHINGTON US, (1995), vol. 92, no. 24, pages 11165 - 11169 |