EP1420370 - Übertragen von Daten, die sich auf Örtlichkeiten mit einem oder mehreren Besucherzielen beziehen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.02.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.04.2006 [2006/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mymobiletimes Ltd Sycamore House Harden Hewish Chippenham SN14 6HN / GB | [N/P] |
Frühere [2004/21] | Für alle benannten Staaten Mymobiletimes Ltd Sycamore House Harden Hewish, Chippenham SN14 6HN / GB | Erfinder | 01 /
Tapsell, David Leslie 16 Martingale Road Burbage, Marlborough SN8 3TY / GB | 02 /
Nicholas, John Nigel Davies Beaven House Fore Street Chudleigh Newton Abbott, Devon TQ13 0HX / GB | 03 /
Monnery, Andrew William Martello House Three Gables Lane Streatley, Berkshire RG8 9LJ / GB | [2004/21] | Vertreter | Dunlop, Brian Kenneth Charles, et al Wynne-Jones, Lainé & James LLP Essex Place 22 Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2004/21] | Dunlop, Brian Kenneth Charles, et al Wynne-Jones, Lainé & James 22 Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03078378.1 | 27.10.2003 | [2004/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20020025867 | 06.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0225867 | [2004/27] |
Frühere [2004/21] | GB20020025867 | 06.11.2002 | |
US20020423990P | 06.11.2002 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1420370 | Datum: | 19.05.2004 | Sprache: | EN | [2004/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.2004 | Klassifikation | IPC: | G07C11/00 | [2004/21] | CPC: |
G06Q30/02 (EP,US);
G06Q10/02 (EP,US);
G06Q10/1095 (EP,US);
G07B15/00 (EP,US);
G07C11/00 (EP,US);
G07C2011/02 (EP,US);
G07C2011/04 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [2005/06] |
Frühere [2004/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Übertragen von Daten, die sich auf Örtlichkeiten mit einem oder mehreren Besucherzielen beziehen | [2004/21] | Englisch: | Communicating data relating to a site having one or more visitor destinations | [2004/21] | Französisch: | Communication de données en relation avec une location avec un ou plusieurs destinations a visiter | [2004/21] | Prüfungsverfahren | 18.11.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/03] | 20.11.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 16.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.03.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 27.09.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/15] | 03.11.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2006/15] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 29.12.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 29.12.2004 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2005 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US5978770 (WAYTENA WILLIAM [US], et al) [X] 1-9,13,17,19-21 * the whole document *[Y] 10-12,15,16; | [XY]WO02084556 (PRYTZ SVEN [SE]) [X] 1-9,13,14,17-22 * abstract * * page 3, line 23 - page 5, line 30 * * page 8, line 5 - page 16, line 20; claim - * [Y] 10-12,15,16 |