EP1431995 - Leistungsschalter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.09.2005 [2005/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/26] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Dahl, Jörg-Uwe Am Plötzhorn 45 14542 Werder / DE | 02 /
Kruschke, Michael Buchenweg Nr. 12 16727 Schwante / DE | 03 /
Käding, Andreas Rathenaustr. 49 14612 Falkensee / DE | 04 /
Liebetruth, Marc Hubertusallee 60 16548 Glienicke / DE | 05 /
Schmidt, Detlev Richardstr. 61 12055 Berlin / DE | [2004/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03090425.4 | 05.12.2003 | [2004/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002161855 | 20.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10261855 | [2004/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1431995 | Datum: | 23.06.2004 | Sprache: | DE | [2004/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.03.2004 | Klassifikation | IPC: | H01H9/56 | [2004/26] | CPC: |
H01H9/563 (EP,US);
H01H1/226 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | [2005/11] |
Frühere [2004/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leistungsschalter | [2004/26] | Englisch: | Circuit breaker | [2004/26] | Französisch: | Disjoncteur | [2004/26] | Prüfungsverfahren | 24.12.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/38] | 19.04.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/38] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 31.01.2005 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 31.01.2005 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 31.01.2005 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 31.01.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 31.01.2005 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE19524636 (LICENTIA GMBH [DE]) [X] 1-13 * figure 1; claim 1 *; | [X]DE19525286 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-3,12* abstract * |