blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1354751

EP1354751 - Vorrichtung zum Steuern des Anfahrvorgangs eines Kraftfahrzeugs mit einem Getriebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  10.01.2014
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip10.01.2014Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 12.02.2014  [2014/07]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover / DE
[2013/10]
Frühere [2008/20]Für alle benannten Staaten
Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover / DE
Frühere [2003/43]Für alle benannten Staaten
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
80333 München / DE
Erfinder01 / Meitinger, Bernhard
Hasling 1
83346 Bergen / DE
02 / Rampeltshammer, Martin
Weissenburgstrasse 33a
93055 Regensburg / DE
 [2003/43]
Anmeldenummer, Anmeldetag03101005.114.04.2003
[2003/43]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE200211662315.04.2002         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10216623
[2003/43]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP1354751
Datum:22.10.2003
Sprache:DE
[2003/43]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP1354751
Datum:10.12.2008
[2008/50]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1354751
Datum:06.03.2013
Sprache:DE
[2013/10]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP06.11.2008
KlassifikationIPC:B60W30/18, F16D48/08, // B60W10/02, B60W10/06
[2012/41]
CPC:
B60W10/06 (EP); B60W10/02 (EP); B60W10/04 (EP);
B60W30/18 (EP); B60W30/18027 (EP); B60W30/1819 (EP);
F16D48/08 (EP); B60W2050/001 (EP); B60W2050/0011 (EP);
B60W2050/0042 (EP); B60W2050/0052 (EP); B60W2510/0208 (EP);
B60W2540/10 (EP); B60W2710/027 (EP); B60W2710/0644 (EP);
B60W2710/105 (EP); F16D2500/10412 (EP); F16D2500/30421 (EP);
F16D2500/3067 (EP); F16D2500/3144 (EP); F16D2500/50224 (EP);
F16D2500/50287 (EP); F16D2500/7044 (EP); F16D2500/70458 (EP);
F16D2500/70626 (EP) (-)
Frühere IPC [2003/43]B60K41/02, F16D48/08
Benannte VertragsstaatenDE,   FR [2009/34]
Frühere [2003/43]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Vorrichtung zum Steuern des Anfahrvorgangs eines Kraftfahrzeugs mit einem Getriebe[2003/43]
Englisch:Device for controlling drive-off for a vehicle equipped with a transmission[2003/43]
Französisch:Dispositif de commande du démarrage d'un véhicule automobile avec boite de vitesses[2003/43]
Prüfungsverfahren10.06.2009Prüfungsantrag gestellt  [2009/30]
11.06.2009Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en)
17.07.2009Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
26.10.2011Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
28.02.2012Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
05.10.2012Ankündigung der Patenterteilung
23.01.2013Erteilungsgebühr entrichtet
23.01.2013Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  26.10.2011
Einspruch (Einsprüche)09.12.2013Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/07]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
22.04.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
24.04.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
20.04.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
11.04.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
16.04.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
26.03.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
02.05.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
29.03.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[A]DE4442025  (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 1* the whole document *;
 [A]DE19751225  (LUK GETRIEBE SYSTEME GMBH [DE], et al) [A] 1 * the whole document *;
 [A]EP0964176  (ISUZU MOTORS LTD [JP]) [A] 1-3 * the whole document *;
 [A]DE19951415  (LUK GETRIEBE SYSTEME GMBH [DE]) [A] 1 * the whole document *;
 [A]EP1065401  (FORD GLOBAL TECH INC [US]) [A] 1-3 * the whole document *;
 [A]DE10139122  (LUK LAMELLEN & KUPPLUNGSBAU [DE]) [A] 1-3 * the whole document *
vom AnmelderDE4442025
 DE10139122
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.