EP1395087 - Mit Heizern ausgerüstete Kochvorrichtung und Verfahren zur Steuerung dergleichen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 12.10.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 22.10.2008 [2008/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Frühere [2004/10] | Für alle benannten Staaten SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Erfinder | 01 /
Lee, Won-Woo 635-1503, Hanra bibaldy, Jeongja-1-Dong, Jangan-Gu Suwon-City, Kyungki-Do / KR | [2004/10] | Vertreter | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2008/43] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | ||
Frühere [2007/15] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | ||
Frühere [2004/10] | Robinson, Ian Michael Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03250909.3 | 14.02.2003 | [2004/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20020052598 | 02.09.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2002052598 | [2004/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1395087 | Datum: | 03.03.2004 | Sprache: | EN | [2004/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1395087 | Datum: | 09.08.2006 | [2006/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.2006 | Klassifikation | IPC: | H05B6/64 | [2004/10] | CPC: |
H05B6/645 (EP,US);
F24C7/08 (KR);
H05B6/6408 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2007/16] |
Frühere [2004/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mit Heizern ausgerüstete Kochvorrichtung und Verfahren zur Steuerung dergleichen | [2004/10] | Englisch: | Cooking apparatus equipped with heaters and method of controlling the same | [2004/10] | Französisch: | Appareil de cuisson muni d'éléments chauffants et sa méthode de commande | [2004/10] | Prüfungsverfahren | 24.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/10] | 07.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.10.2007 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2007/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4401884 (KUSUNOKI SHIGERU [JP], et al) [A] 12-16,20-22* abstract *; | [A]US4517431 (UEDA SHIGEKI [JP]) [A] 12-16,20-22 * figure 3 * * column 4, lines 47-50 *; | [XA]EP0497546 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 1-7,11,17-19,23,24 * abstract * * page 4, lines 4-29 * * figures 1,2 * [A] 8-10 |