EP1424697 - Hochdichte 1T1R resistive RAM-Speichermatrix mit einer gemeinsamen Bitleitung und einer gemeinsamen Sourceleitung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/23] | Hochdichte 1T1R resistive RAM-Speichermatrix mit einer gemeinsamer Bitleitung und einer gemeinsamer Sourceleitung | ||
[2010/48] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.03.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.03.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.04.2012 [2012/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545-8522 / JP | [N/P] |
Frühere [2011/18] | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545-8522 / JP | ||
Frühere [2004/23] | Für alle benannten Staaten SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545-8522 / JP | Erfinder | 01 /
Hsu, Sheng Teng 2216 NW Trout Court Camas WA 98607 / US | [2004/23] | Vertreter | Brown, Kenneth Richard, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Frühere [2004/23] | Brown, Kenneth Richard, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03254605.3 | 24.07.2003 | [2004/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020306644 | 26.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 306644 | [2004/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1424697 | Datum: | 02.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1424697 | Datum: | 16.03.2005 | [2005/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1424697 | Datum: | 04.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.01.2005 | Klassifikation | IPC: | G11C11/34, G11C7/18, G11C11/16 | [2004/52] | CPC: |
G11C13/0007 (EP,US);
G11C11/15 (KR);
G11C13/0069 (EP,US);
G11C7/18 (EP,US);
G11C2013/009 (EP,US);
G11C2213/31 (EP,US);
G11C2213/79 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2004/23] | G11C7/18, G11C11/16 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2005/49] |
Frühere [2004/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hochdichte 1T1R resistive RAM-Speichermatrix mit einer gemeinsamen Bitleitung und einer gemeinsamen Sourceleitung | [2010/48] | Englisch: | Common bit/common source line high density 1T1R resistive-ram array | [2004/23] | Französisch: | Cellules mémoires résistives à accès aléatoire 1T1R à haute densité comprenant une ligne source commune et une ligne de bit commune | [2004/23] |
Frühere [2004/23] | Hochdichte 1T1R resistive RAM-Speichermatrix mit einer gemeinsamer Bitleitung und einer gemeinsamer Sourceleitung | Prüfungsverfahren | 16.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/46] | 17.09.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 04.01.2006 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 12.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.06.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.03.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.03.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.02.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 21.10.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.10.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6314014 (LOWREY TYLER [US], et al); | [A]US2002051383 (MANGAN JOHN S [US], et al); | [A]DE10153560 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]); | [A]US2002131299 (YAMAZOE TAKANORI [JP], et al); | [A]US2002167843 (HSIA STEVE K [US], et al); | [PA]US2003003675 (HSU SHENG TENG [US]); | [E]EP1376598 (SHARP KK [JP]); | [E]US2004160804 (RINERSON DARRELL [US], et al); | [E]US2004160817 (RINERSON DARRELL [US], et al); | Prüfung | US2002057593 |