EP1422915 - Verfahren zur Bereitstellung einer temporären Fernsprechnummer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 01.10.2008 [2008/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Frühere [2008/40] | Für alle benannten Staaten Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Frühere [2004/22] | Für alle benannten Staaten Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | Erfinder | 01 /
Garcia, Michael C. 779 Violet Circle Naperville Illinois 60540 / US | [2004/22] | Vertreter | Watts, Christopher Malcolm Kelway, et al Lucent Technologies NS UK Ltd 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | [N/P] |
Frühere [2004/22] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al Lucent Technologies NS UK Limited, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03255063.4 | 14.08.2003 | [2004/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020302248 | 22.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 302248 | [2004/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1422915 | Datum: | 26.05.2004 | Sprache: | EN | [2004/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.02.2004 | Klassifikation | IPC: | H04M3/42 | [2004/22] | CPC: |
H04M3/42008 (EP,US);
H04W8/26 (KR);
H04M2203/2072 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2005/07] |
Frühere [2004/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Bereitstellung einer temporären Fernsprechnummer | [2004/22] | Englisch: | Method of providing a temporary telephone number | [2004/22] | Französisch: | Procédé de création d'un numéro téléphonique temporaire | [2004/22] | Prüfungsverfahren | 02.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/22] | 02.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/08] | 16.09.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/08] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0342314 (TELEPHONE CONNECTION [US]) [X] 1-10 * column 1, line 14 - column 3, line 48 *; | [X]DE4003523 (KRAENICKE KARSTEN [DE]) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]US5058152 (SOLOMON MERRILL [US], et al) [X] 1-10 * column 1, line 13 - column 3, line 64 *; | [X]US5361295 (SOLOMON MERRILL [US], et al) [X] 1-10* column 1, line 12 - column 3, line 15 *; | [X]EP0847177 (HELSINGIN PUHELIN OY [FI]) [X] 1-10 * page 2, line 5 - line 46 *; | [X]US6157829 (GRUBE GARY W [US], et al) [X] 1-10 * abstract *; | [X]US2001036259 (LARGER SASCHA [DE]) [X] 1-10 * abstract *; | [X]US6327353 (FUKUZAWA YOHJI [JP], et al) [X] 1-10 * abstract * |