EP1342428 - Vorrichtung zum Kämmen und/oder Bürsten von Wimpern und/oder Augenbrauen und/oder zum Auftragen auf diese [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.04.2017 [2017/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [2016/17] |
Frühere [2003/37] | Für alle benannten Staaten L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Gueret, Jean-Louis 27 avenue Raymond Poincaré 75016 Paris / FR | [2003/37] | Vertreter | Cabinet Nony 11 rue Saint-Georges 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2016/17] | Tanty, François, et al Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2003/37] | Tanty, François, et al Nony & Associés, 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03290516.8 | 04.03.2003 | [2003/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20020002767 | 05.03.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0202767 | FR20020003140 | 13.03.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0203140 | [2003/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1342428 | Datum: | 10.09.2003 | Sprache: | FR | [2003/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1342428 | Datum: | 27.04.2016 | Sprache: | FR | [2016/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2003 | Klassifikation | IPC: | A45D40/26, A46B9/02, A46B3/00, A46D1/00 | [2015/49] | CPC: |
A46D1/00 (EP);
A45D34/04 (KR);
A45D40/262 (EP);
A46B3/005 (EP);
A46B9/021 (EP);
A45D2/48 (EP);
A46B2200/106 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2003/37] | A45D34/04, A45D40/26, A46B9/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2016/17] |
Frühere [2004/23] | DE, ES, FR, GB, IT | ||
Frühere [2003/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Kämmen und/oder Bürsten von Wimpern und/oder Augenbrauen und/oder zum Auftragen auf diese | [2003/37] | Englisch: | Device for combing and/or brushing eyelashes and/or eyebrows and/or applying a product to the same | [2003/37] | Französisch: | Dispositif pour peigner et/ou brosser les cils et/ou les sourcils et/ou appliquer un produit sur ceux-ci | [2003/37] | Prüfungsverfahren | 10.03.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/37] | 06.03.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.03.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.03.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.03.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP10178990.7 / EP2332441 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.03.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.03.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 10.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DX]GB2170996 (PLOUGH [US]) [DX] 47-51 * the whole document *; | [X]US4632136 (KINGSFORD TED I [US]) [X] 1-3,40,45,46 * the whole document *; | [X]DE19606052 (MONDEL KLAUS [DE]) [X] 1-3,40,45,46 * the whole document *; | [XAY]US5709230 (MIRAGLIA LORETTA A [US]) [X] 1,3-20,22,24,26,28-46 * the whole document * [A] 2,23,25,27 [Y] 21; | [A]EP0855155 (BENSON S R L NEW COSMETIC PACK [IT]) [A] 1-3,40,45,46* abstract *; | [X]US5853011 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 47-50 * the whole document *; | [XY]US2001037815 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 40-46 * abstract * [Y] 21 | Prüfung | EP1155637 | EP1175847 | vom Anmelder | GB2170996 | EP1070465 | EP1070466 | EP1070467 | EP1070468 | EP1115303 | EP1115304 | EP1115305 | EP1157629 | EP1157632 | FR2810861 | EP1169941 |