EP1460571 - Verfahren für Terminkalenderplanung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 24.06.2009 [2009/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | [N/P] |
Frühere [2004/39] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | Erfinder | 01 /
Riche, Stephanie 13, rue de la Republique 38000 Grenoble / FR | 02 /
Brebner, Gavin 191 route de Pierval 38410 St. Martin D'Uriage / FR | [2004/39] | Vertreter | Lloyd, Richard Graham Hewlett Packard Espanola, SL Legal Department Cami de Can Graells, 1-21 08174 Saint Cugat del Vallés Barcelona / ES | [N/P] |
Frühere [2009/26] | Lloyd, Richard Graham Hewlett Packard CCF IP Section - Legal Department 5, Avenue Raymond Chanas-Eybens 38053 Grenoble Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2004/39] | Lloyd, Richard Graham Hewlett-Packard France Intellectual Property Section Etablissement de Grenoble 38053 Grenoble Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03290675.2 | 18.03.2003 | [2004/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1460571 | Datum: | 22.09.2004 | Sprache: | EN | [2004/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.08.2003 | Klassifikation | IPC: | G06F17/60 | [2004/39] | CPC: |
G06Q10/02 (EP,US);
G06Q10/109 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren für Terminkalenderplanung | [2004/39] | Englisch: | Methods relating to agenda planning | [2004/39] | Französisch: | Procédés pour planification d'agenda | [2004/39] | Prüfungsverfahren | 28.02.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/17] | 18.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.01.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/29] | 02.03.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2007 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1109121 (ALCATEL USA SOURCING LP [US]) [X] 1-19 * abstract * * column 3, line 50 - line 55 *; | [X]EP1197893 (KOH SOON JONG [KR]) [X] 1-19* abstract * |