EP1387474 - Versorgungsschaltung für das Schaltelement eines aktiven elektronischen Leistungselementes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.11.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 11.06.2014 [2014/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 46, Avenue Félix Viallet 38031 Grenoble Cédex 1 / FR | [2013/01] |
Frühere [2004/06] | Für alle benannten Staaten Institut National Polytechnique De Grenoble 46, Avenue Félix Viallet 38031 Grenoble Cédex 1 / FR | Erfinder | 01 /
Crebier, Jean-Christophe 4 Rue Colbert 38000 Grenoble / FR | 02 /
Schaeffer, Christian 55 Allée de Champ Vérida 38730 Le Pin / FR | [2004/06] | Vertreter | Dossmann, Gérard Casalonga & Partners Bayerstrasse 71-73 80335 München / DE | [2013/01] |
Frühere [2004/06] | Dossmann, Gérard Bureau D.A. Casalonga-Josse Paul-Heyse-Strasse 33 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03291854.2 | 25.07.2003 | [2004/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20020009645 | 30.07.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0209645 | [2004/06] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1387474 | Datum: | 04.02.2004 | Sprache: | FR | [2004/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1387474 | Datum: | 02.01.2013 | Sprache: | FR | [2013/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.2003 | Klassifikation | IPC: | H02M1/096 | [2004/06] | CPC: |
H02M1/096 (EP);
H03K17/08142 (EP);
H03K2217/0081 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, FR, GB, IT [2004/44] |
Frühere [2004/06] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Versorgungsschaltung für das Schaltelement eines aktiven elektronischen Leistungselementes | [2004/06] | Englisch: | Supply circuit for the control element of an active electronic power component | [2004/06] | Französisch: | Dispositif d'alimentation d'un élément de commande d'un composant électronique de puissance actif | [2004/06] | Prüfungsverfahren | 02.08.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/40] | 18.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.10.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 05.12.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.11.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.11.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.02.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/50] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 05.12.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.12.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.12.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.01.2013 | IT | 02.01.2013 | ES | 13.04.2013 | GB | 25.07.2013 | FR | 31.07.2013 | [2014/24] |
Frühere [2014/21] | AT | 02.01.2013 | |
IT | 02.01.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
GB | 25.07.2013 | ||
Frühere [2014/03] | AT | 02.01.2013 | |
IT | 02.01.2013 | ||
ES | 13.04.2013 | ||
Frühere [2013/36] | AT | 02.01.2013 | |
ES | 13.04.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0351898 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) [A] 1,2* the whole document *; | [A]US5347166 (SCHAUDER COLIN D [US]) [A] 1-4,6-12,14 * abstract * * column 2, line 38 - column 3, line 23 * * column 5, line 5 - column 6, line 60 *; | [A]EP0868014 (ASEA BROWN BOVERI [SE]) [A] 1,2 * the whole document *; | [A]DE10045093 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-5,11,14 * the whole document * | Prüfung | US5455758 |