EP1440737 - Austraganordnung mit einem Austraggerät für mindestens zwei Komponenten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 03.10.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 09.12.2009 [2009/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mixpac Systems AG Grundstrasse 12 6343 Rotkreuz / CH | [2004/31] | Erfinder | 01 /
Keller, Wilhelm A. Obstgartenweg 9 6402 Merlischachen / CH | [2004/31] | Vertreter | Seehof, Michel Ammann Patentanwälte AG Bern Schwarztorstrasse 31 Postfach 3001 Bern / CH | [N/P] |
Frühere [2009/50] | Seehof, Michel Ammann Patentanwälte AG Bern Schwarztorstrasse 31 Postfach 3001 Bern / CH | ||
Frühere [2004/31] | Seehof, Michel c/o AMMANN PATENTANWAELTE AG BERN Schwarztorstrasse 31 3001 Bern / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03405027.8 | 24.01.2003 | [2004/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1440737 | Datum: | 28.07.2004 | Sprache: | DE | [2004/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.08.2003 | Klassifikation | IPC: | B05C17/005, B65D81/32 | [2004/31] | CPC: |
B05C17/00509 (EP);
B05C17/00516 (EP);
B05C17/00553 (EP);
B29B7/325 (EP);
B65D81/325 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Austraganordnung mit einem Austraggerät für mindestens zwei Komponenten | [2004/31] | Englisch: | Dispensing applicator for at least two components | [2004/31] | Französisch: | Appareil distributeur pour au moins deux composants | [2004/31] | Prüfungsverfahren | 12.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/11] | 03.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.05.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.06.2008 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2008/45] | 27.06.2008 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4949873 (MAEDER AUGUST [CH]) [A] 4* column 3, line 42 - line 60; figures 3-7 *; | [X]US6161730 (HEUSSER ROLF [CH], et al) [X] 1 * column 3, line 46 - column 4, line 9; figures 6,7 *; | [A]US6186363 (KELLER WILHELM A [CH], et al) [A] 2,3 * column 13, line 53 - column 14, line 60; figures 48,50-56 * |