EP1440897 - Herstellungsverfahren von Crimpbaren metallischen Querstänge für Trageschnüre [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.04.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 16.05.2007 [2007/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ruggero, Peroni Via Corsica, 31 21100 Varese / IT | [2004/31] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2004/31] | Vertreter | Pellegri, Alberto Società Italiana Brevetti S.p.A. Via Carducci, 8 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2004/31] | Pellegri, Alberto c/o Società Italiana Brevetti S.p.A. Piazza Repubblica, 5 21100 Varese / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03425030.8 | 23.01.2003 | [2004/31] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1440897 | Datum: | 28.07.2004 | Sprache: | EN | [2004/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1440897 | Datum: | 04.08.2004 | Sprache: | EN | [2004/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2003 | Klassifikation | IPC: | B65D33/12, B21D53/58 | [2004/31] | CPC: |
B21D53/58 (EP);
B65D33/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellungsverfahren von Crimpbaren metallischen Querstänge für Trageschnüre | [2004/31] | Englisch: | Fabrication process for crimpable metallic crossbar terminals for flexible handles | [2004/31] | Französisch: | Procédé de fabrication de barettes métalliques sertissables pour poignées flexibles | [2004/31] | Prüfungsverfahren | 11.10.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/31] | 13.10.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.05.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.05.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/30] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 04.08.2004 | BE | 04.08.2004 | BG | 04.08.2004 | CH | 04.08.2004 | CZ | 04.08.2004 | EE | 04.08.2004 | FI | 04.08.2004 | LI | 04.08.2004 | NL | 04.08.2004 | SI | 04.08.2004 | SK | 04.08.2004 | DK | 04.11.2004 | GR | 04.11.2004 | SE | 04.11.2004 | HU | 05.11.2004 | CY | 23.01.2005 | LU | 23.01.2005 | IE | 24.01.2005 | MC | 31.01.2005 | [2007/20] |
Frühere [2007/13] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
BG | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
EE | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
NL | 04.08.2004 | ||
SI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
HU | 05.11.2004 | ||
LU | 23.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/35] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
BG | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
NL | 04.08.2004 | ||
SI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
HU | 05.11.2004 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/23] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
BG | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
NL | 04.08.2004 | ||
SI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
BG | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
SI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
Frühere [2005/50] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
BG | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
SI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/30] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
BG | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/28] | AT | 04.08.2004 | |
BE | 04.08.2004 | ||
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/24] | AT | 04.08.2004 | |
CH | 04.08.2004 | ||
CZ | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
SK | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/22] | AT | 04.08.2004 | |
CH | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
DK | 04.11.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/21] | AT | 04.08.2004 | |
CH | 04.08.2004 | ||
FI | 04.08.2004 | ||
LI | 04.08.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/18] | AT | 04.08.2004 | |
FI | 04.08.2004 | ||
GR | 04.11.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/13] | AT | 04.08.2004 | |
FI | 04.08.2004 | ||
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/11] | FI | 04.08.2004 | |
SE | 04.11.2004 | ||
Frühere [2005/10] | SE | 04.11.2004 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB805378 (AMP INC) [Y] 2,3 * page 2, line 69 - line 73; figure 2 ** page 3, line 62 - line 69; figure 8 *; | [XY]EP1166672 (SPAZIANI CARLO [IT]) [X] 1 * figure -; claims 1,2 * [Y] 2,3 |