Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1440897 | Globale Akte | 04.08.2004 | B1 | EP1440897 | 28.07.2004 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP03425030 | 23.01.2003 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE272547T | 15.08.2004 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP03425030 | 23.01.2003 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE60300018T | 08.09.2005 | T2 | DE60300018D1 | 09.09.2004 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | EP03425030 | 23.01.2003 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2225812T | 16.03.2005 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | EP03425030 | 23.01.2003 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PT1440897E | 30.11.2004 | E | Prioritätsnummer | Datum | EP03425030 | 23.01.2003 |