EP1468920 - Verfahren zum Öffnen eine Schutzabdeckung für einer Metallbandrolle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.08.2005 [2005/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rotfil S.r.l. Via Praglia, 15 10044 Pianezza (Torino) / IT | [2004/43] | Erfinder | 01 /
Ravaglia, Riccardo c/o ROTFIL S.r.l., Via Praglia I-10044 Pianezza (Torino) / IT | [2004/43] | Vertreter | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2004/43] | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03425241.1 | 18.04.2003 | [2004/43] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1468920 | Datum: | 20.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.01.2004 | Klassifikation | IPC: | B65B69/00 | [2004/43] | CPC: |
B65B69/0025 (EP);
B65B69/0066 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Öffnen eine Schutzabdeckung für einer Metallbandrolle | [2004/43] | Englisch: | Method for opening a protective covering of a roll of wound metallic material | [2004/43] | Französisch: | Procédé pour ouvrir une couverture de protection d'un rouleau de ruban métallique | [2004/43] | Prüfungsverfahren | 08.04.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/43] | 22.07.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/33] | 16.03.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2005 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   19.05.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2001225818 ; | [A]EP0576779 (BBU INDUSTRIETECHNIK UND SERVI [AT]) [A] 1-5 * column 3, line 47 - column 4, line 3 ** figures 1-3 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010412), vol. 2000, no. 25, & JP2001225818 A 20010821 (CHIYODA SOILTEC KK) [A] 1-5 * abstract * * figures 1-3 * |