EP1488994 - Rumpf für ein kleines, von Strahlwassser angetriebenes Boot [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.02.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.02.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.04.2006 [2006/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pantaleo, Vincenzo Via Alta no. 15, Borgo Sabotino 04100 Latina / IT | [2004/52] | Erfinder | 01 /
Pantaleo, Vincenzo Via Alta No. 15 04100 Borgo Sabotino, Latina / IT | 02 /
Salvatore, Cinque Via Arienzo No. 54 84017 Positano (Salerno) / IT | [2004/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03425399.7 | 19.06.2003 | [2004/52] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1488994 | Datum: | 22.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.2003 | Klassifikation | IPC: | B63B1/04 | [2004/52] | CPC: |
B63C9/02 (EP);
B63B34/10 (EP,US);
B63B1/042 (EP);
B63B1/125 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2005/37] |
Frühere [2004/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rumpf für ein kleines, von Strahlwassser angetriebenes Boot | [2004/52] | Englisch: | Hull for small jet propelled boat | [2004/52] | Französisch: | Coque pour un petit bateau à propulsion par jet | [2004/52] | Prüfungsverfahren | 23.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/14] | 24.10.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/14] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 04.08.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 04.08.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 04.08.2005 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2005 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3996869 (HADLEY ROBERT O) [X] 1,8-14 * figures 1-8 *; | [X]US4091761 (FEHN ALLAN J) [X] 1,8-14* figures 1-8 *; | [X]FR2549005 (SERY HENRI [FR]) [X] 1-4,8-14 * page 6, line 1 - line 2 *; | [X]US4907520 (PIPKORN HOWARD W [US]) [X] 1-14 * figures 1-10 *; | [X]DE9000582U (LÜBECKER BOOTSWERFT FRITZ STAACK & CO) [X] 1,8-14 * figures 1-5 *; | [X]US4932347 (MARDIKIAN ALBERT A [US]) [X] 1,8-14 * figures 1-9 *; | [XY]US5458078 (PERETTE ROBERT J [US]) [X] 1,8-14 * figures 1-8 * [Y] 2-4; | [X]US5526762 (KILEY JOHN C [US]) [X] 1,8-14 * figures 1-7 *; | [X]WO9836961 (JOHN YOUNG DEVELOPMENTS PTY LT [AU], et al) [X] 1,8-14 * figures 1-14 *; | [X]US6067923 (RATLIEFF JR WILLIAM D [US]) [X] 1,8-14 * figures 1,2,5 *; | [XY]US6343964 (MARDIKIAN ALBERT [US]) [X] 1 * figures 1,2,4 * [Y] 2-4 |