EP1474221 - VORGEMESSENE, UNGESTÜTZTE UND MEHRSCHICHTIGE MIKROPORÖSE MEMBRAN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.11.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul MN 55133-3427 / US | ||
Frühere [2006/34] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company P.O.Box 33427 St. Paul Minnesota 55133-3427 / US | ||
Frühere [2004/46] | Für alle benannten Staaten Cuno Incorporated 400 Research Parkway Meriden, CT 06450-1018 / US | Erfinder | 01 /
SALE, Richard 35 Marabella Lane Tolland, CT 06084 / US | 02 /
OSTREICHER, Eugene 9 Reservation Road Farmington, CT 06032 / US | [2004/46] | Vertreter | Charig, Raymond Julian, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2004/46] | Charig, Raymond Julian, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03707331.9 | 09.01.2003 | [2004/46] | WO2003US00549 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020072202 | 07.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 72202 | [2004/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03066202 | Datum: | 14.08.2003 | Sprache: | EN | [2003/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1474221 | Datum: | 10.11.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.08.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.08.2003 | Klassifikation | IPC: | B01D67/00, B01D69/12, B01D69/02 | [2004/46] | CPC: |
B01D67/0018 (EP,US);
B01D69/02 (EP,US);
B01D69/06 (EP,US);
B01D69/1213 (EP,US);
B01D71/34 (EP,US);
B01D71/56 (EP,US);
B01D71/68 (EP,US);
B29C41/32 (EP,US);
B32B5/32 (EP,US);
B01D2323/18 (EP,US);
B01D2325/0231 (EP,US);
B05B9/06 (EP,US);
B05C5/0254 (EP,US);
Y10T428/249978 (EP,US);
Y10T428/24998 (EP,US);
Y10T428/249981 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORGEMESSENE, UNGESTÜTZTE UND MEHRSCHICHTIGE MIKROPORÖSE MEMBRAN | [2004/46] | Englisch: | PRE-METERED, UNSUPPORTED MULTILAYER MICROPOROUS MEMBRANE | [2004/46] | Französisch: | MEMBRANE MICROPOREUSE MULTICOUCHE NON RENFORCEE PRE-MESUREE | [2004/46] | Eintritt in die regionale Phase | 02.09.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.09.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.09.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.08.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 02.09.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/46] | 20.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 03.07.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/01] | 06.08.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4489671 (CHOINSKI EDWARD J [US]); | [Y]US5620790 (HOLZKI UDO [DE], et al); | [L]WO0211868 (CUNO INC [US]) |