EP1493115 - SYSTEME UND VERFAHREN ZUR VERWALTUNG BIOLOGISCHER DATEN UND ZUR BEREITSTELLUNG VON DATENINTERPRETATIONSWERKZEUGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.03.2010 [2010/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lexicor medical Technology, Inc. 2743 Perimeter Parkway, Building 200, Suite 200 Augusta, GA 30909 / US | [2005/01] | Erfinder | 01 /
JOFFE, David 1770 Lombardy Drive Boulder, CO 80304 / US | 02 /
COLWELL, Vincient, J. 763 Locks Way Martinez, GA 30907 / US | 03 /
HICKEY, Michael, P. 4555 Apache Road Boulder, CO 80303 / US | 04 /
SNYDER, Steven, M. 1520 Hawthorn Avenue Boulder, CO 80304 / US | 05 /
XENAKIS, Stephen, N. 730 Somerset Way Augusta, GA 30909 / US | [2005/01] | Vertreter | Boff, James Charles Phillips & Leigh 5 Pemberton Row London EC4A 3BA / GB | [N/P] |
Frühere [2005/01] | Boff, James Charles Phillips & Leigh 5 Pemberton Row London EC4A 3BA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03709169.1 | 18.02.2003 | [2005/01] | WO2003US04929 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020358477P | 19.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 358477 P | [2005/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03071391 | Datum: | 28.08.2003 | Sprache: | EN | [2003/35] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1493115 | Datum: | 05.01.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.08.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.02.2004 | Klassifikation | IPC: | G06F17/60 | [2005/01] | CPC: |
G16H50/20 (EP,US);
G16H15/00 (EP,US);
G16H40/67 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2005/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR VERWALTUNG BIOLOGISCHER DATEN UND ZUR BEREITSTELLUNG VON DATENINTERPRETATIONSWERKZEUGEN | [2005/01] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR MANAGING BIOLOGICAL DATA AND PROVIDING DATA INTERPRETATION TOOLS | [2005/01] | Französisch: | SYSTEMES ET PROCEDES PERMETTANT DE GERER DES DONNEES BIOLOGIQUES ET DE FOURNIR DES INSTRUMENTS D'INTERPRETATION DE DONNEES | [2005/01] | Eintritt in die regionale Phase | 01.09.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.09.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 01.09.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.09.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 01.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/05] | 01.09.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/10] | 14.10.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2010/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 01.12.2004 | M01   Gebühr entrichtet am   01.12.2004 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2007 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   27.04.2007 | 28.02.2009 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5832448 (BROWN STEPHEN J [US]); | [X]US5937387 (SUMMERELL DAVID [US], et al); | [Y]US6283761 (JOAO RAYMOND ANTHONY [US]); | [A]US6302844 (WALKER JAY S [US], et al) |