EP1601701 - OLEFINPOLYMERE, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND BENUTZUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 30.10.2013 [2013/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77380 / US | [2005/49] | Erfinder | 01 /
MCDANIEL, Max, P. 1601 Melmart Drive Bartlesville, OK 74006 / US | 02 /
BENHAM, Elizabeth, A. 9310 Katie Grace Circle Spring, TX 77379 / US | 03 /
WOLFE, Al, R. P.O. Box 17 Bartlesville, OK 74006 / US | 04 /
DESLAURIERS, Paul, J. 1031 Kings Circle Bartlesville, OK 74006 / US | 05 /
MEAGER, Pamela, L. 2917 Versailles Place Bartlesville, OK 74006 / US | 06 /
COUTANT, William, R. 5840 Meadowcrest Drive Bartlesville, OK 74006 / US | 07 /
ROHLFING, David, C. 1208 SE Melmart Drive Bartlesville, OK 74006 / US | 08 /
SECORA, Steven, J. 5932 Martin Lane Bartlesville, OK 74006 / US | [2005/49] | Vertreter | Probert, Gareth David Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Frühere [2008/45] | Probert, Gareth David Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Frühere [2005/49] | Stevens, Ian Edward Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03711212.5 | 24.02.2003 | [2005/49] | WO2003US05456 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004076499 | Datum: | 10.09.2004 | Sprache: | EN | [2004/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1601701 | Datum: | 07.12.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.09.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1601701 | Datum: | 06.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 10.09.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.2008 | Klassifikation | IPC: | C08F4/12, C08F4/22, C08F4/24, C08F4/52, C08F4/69, C08F210/16, F16L9/12 | [2008/39] | CPC: |
F16L9/127 (EP,US);
C08F10/00 (EP,US);
C08F210/16 (EP,US);
Y10T428/139 (EP,US)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/025 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/69 (EP,US);
C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/04, C08F2500/12, C08F2500/13 (US,EP);
C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/12, C08F2500/07, C08F2500/13, C08F2500/04 (US,EP) |
Frühere IPC [2005/49] | C08F4/12, C08F4/22, C08F4/24, C08F4/52, C08F4/69, C08F210/16 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2005/49] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OLEFINPOLYMERE, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND BENUTZUNG DAVON | [2005/49] | Englisch: | OLEFIN POLYMERS, METHOD OF MAKING, AND USE THEREOF | [2005/49] | Französisch: | POLYMERES OLEFINIQUES, LEUR PROCEDE DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION | [2005/49] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 15.09.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.09.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/49] | 05.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 17.08.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.03.2010 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 11.03.2010 geplant war | 11.03.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 01.04.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.07.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.07.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 06.10.2010 | CY | 06.10.2010 | CZ | 06.10.2010 | DK | 06.10.2010 | EE | 06.10.2010 | FI | 06.10.2010 | SE | 06.10.2010 | SI | 06.10.2010 | SK | 06.10.2010 | TR | 06.10.2010 | BG | 06.01.2011 | GR | 07.01.2011 | PT | 07.02.2011 | GB | 24.02.2011 | IE | 24.02.2011 | LU | 24.02.2011 | CH | 28.02.2011 | LI | 28.02.2011 | MC | 28.02.2011 | [2013/44] |
Frühere [2013/26] | AT | 06.10.2010 | |
CY | 06.10.2010 | ||
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
GB | 24.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
LU | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
GB | 24.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
LU | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Frühere [2012/11] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
GB | 24.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Frühere [2012/08] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/48] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/45] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Frühere [2011/38] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
Frühere [2011/31] | AT | 06.10.2010 | |
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
Frühere [2011/24] | FI | 06.10.2010 | |
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
Frühere [2011/10] | SI | 06.10.2010 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]US4596862 (MCDANIEL MAX P [US], et al); | [X]US5037911 (MCDANIEL MAX P [US], et al) | vom Anmelder | US4596862 | US5037911 |