EP1481316 - VERFAHREN UM EIN AUFTRAGSTICKET IN EINEM VORPRESS-ARBEITSFLUSSSYSTEM ZU BESTIMMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.02.2009 [2009/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agfa Graphics N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [2007/09] |
Frühere [2004/49] | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
FRINGS, Peter, c/o AGFA-GEVAERT Corporate IP Department 3800, Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | [2004/49] | Vertreter | Goedeweeck, Rudi, et al AGFA NV Intellectual Property Department Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [2007/09] | Goedeweeck, Rudi, et al Agfa Graphics N.V. IP Department 3622 Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03714932.5 | 27.02.2003 | [2004/49] | WO2003EP50034 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20020100205 | 28.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 02100205 | US20020373671P | 18.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 373671 P | [2004/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03075148 | Datum: | 12.09.2003 | Sprache: | EN | [2003/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1481316 | Datum: | 01.12.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.09.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.09.2003 | Klassifikation | IPC: | G06F3/12 | [2004/49] | CPC: |
G06F3/1205 (EP,US);
G06F3/1275 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UM EIN AUFTRAGSTICKET IN EINEM VORPRESS-ARBEITSFLUSSSYSTEM ZU BESTIMMEN | [2004/49] | Englisch: | METHOD FOR DEFINING A JOB TICKET IN A PRE-PRESS WORKFLOW SYSTEM | [2004/49] | Französisch: | PROCEDE DE DEFINITION D'UNE FICHE DE TRAVAIL DANS UN SYSTEME DE FLUX PREPRESSE | [2004/49] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.09.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.09.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.08.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.09.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/49] | 25.11.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.09.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/09] | 10.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2344483 (ROLAND MAN DRUCKMASCH [DE]) [X] 1-3,5-10 * the whole document *; | [A]EP1156410 (HEIDELBERGER DRUCKMASCH AG [DE]) [A] 1,2,7-10* the whole document * |