Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | SI | | SK | | TR | | Prüfungsverfahren | 10.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
[2009/09] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 28.09.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 28.09.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 01.12.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20040928 | | Datum des Ereignisses: | 01.12.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 28.02.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | AGFA GRAPHICS N.V. | | Datum des Ereignisses: | 25.02.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20080906 | | Datum des Ereignisses: | 15.10.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 23.01.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |