EP1480863 - BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG ZWISCHEN EINER QUERSTANGE UND EINEM BREMSKLOTZE FÜR EIN EISENBAHNDREHGESTELL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.12.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten C.G.L. S.A.R.L. Rue Charles de Gaulle 53960 Bonchamp Les Laval / FR | [2004/49] | Erfinder | 01 /
LELASSEUX, Gérard La Fraissière F-53960 Bonchamps-les-Laval / FR | 02 /
SYZMANSKI, Stéphane 12, rue des Perrons F-38570 Le Minihic sur Ranse / FR | [2004/49] | Vertreter | Puiroux, Guy Cabinet Guiu & Bruder 68, rue d'Hauteville 75010 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2004/49] | Puiroux, Guy Cabinet Guiu & Bruder 68, rue d'Hauteville 75010 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03722689.1 | 04.03.2003 | [2004/49] | WO2003FR00685 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20020002780 | 05.03.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0202780 | [2004/49] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03074339 | Datum: | 12.09.2003 | Sprache: | FR | [2003/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1480863 | Datum: | 01.12.2004 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 12.09.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1480863 | Datum: | 22.02.2006 | Sprache: | FR | [2006/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.09.2003 | Klassifikation | IPC: | B61H1/00, B61H13/34 | [2004/49] | CPC: |
B61H13/38 (EP);
B60T11/06 (EP);
B61H1/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/49] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG ZWISCHEN EINER QUERSTANGE UND EINEM BREMSKLOTZE FÜR EIN EISENBAHNDREHGESTELL | [2004/49] | Englisch: | DEVICE FOR FIXING A CONNECTING CROSSBAR TO A SHOE BRAKE FOR A RAIL BOGIE | [2004/49] | Französisch: | DISPOSITIF DE FIXATION D-UN PALONNIER DE LIAISON SUR UN FREIN A SEMELLE POUR BOGGIE FERROVIAIRE | [2004/49] | Eintritt in die regionale Phase | 14.08.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.08.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.08.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.09.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.08.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/49] | 02.09.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.02.2006 | CY | 22.02.2006 | CZ | 22.02.2006 | EE | 22.02.2006 | FI | 22.02.2006 | GB | 22.02.2006 | IE | 22.02.2006 | IT | 22.02.2006 | NL | 22.02.2006 | RO | 22.02.2006 | SI | 22.02.2006 | TR | 22.02.2006 | LU | 04.03.2006 | BE | 31.03.2006 | MC | 31.03.2006 | BG | 22.05.2006 | DK | 22.05.2006 | SE | 22.05.2006 | GR | 23.05.2006 | ES | 02.06.2006 | PT | 24.07.2006 | HU | 23.08.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/38] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
TR | 22.02.2006 | ||
LU | 04.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
BG | 22.05.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
HU | 23.08.2006 | ||
Frühere [2008/37] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
TR | 22.02.2006 | ||
LU | 04.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
HU | 23.08.2006 | ||
Frühere [2008/32] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
HU | 23.08.2006 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Frühere [2007/42] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Frühere [2007/40] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Frühere [2007/14] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Frühere [2007/01] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Frühere [2006/49] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Frühere [2006/45] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Frühere [2006/43] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Frühere [2006/40] | FI | 22.02.2006 | |
SI | 22.02.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Frühere [2006/36] | FI | 22.02.2006 | |
ES | 02.06.2006 | ||
Frühere [2006/34] | ES | 02.06.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1392368 (STREIB JOHN F) [A] 1 * page 1, column 1, line 31 - line 43; figures 1,2 *; | [A]DE1028604 (KRAUSS MAFFEI AG) [A] 1 * column 3, line 10 - line 16; figures 1,2 *; | [A]DE3809863 (KRAUSS MAFFEI AG [DE]) [A] 1* column 1, line 35 - line 44; figure 1 * |