EP1503731 - HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER ARZNEIMITTELVERABREICHUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.05.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.06.2013 [2013/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Control Delivery Systems, Inc. 400 Pleasant Street Watertown, MA 02472 / US | [2011/46] |
Frühere [2005/06] | Für alle benannten Staaten Control Delivery Systems, Inc. 313 Pleasant Street Watertown, MA 02472 / US | Erfinder | 01 /
ASHTON, Paul 19 Brimmer Street Boston, MA 02108-1025 / US | 02 /
CHOU, Kang-Jye 52 Aldrich Road Apt. A Watertown, MA 02472 / US | 03 /
GUO, Hong 50 Sandrick Road Belmont, MA 02478 / US | 04 /
SHIMIZU, Robert, W. 531 Acorn Park Acton, MA 01720 / US | [2005/06] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2005/06] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03728665.5 | 01.05.2003 | [2005/06] | WO2003US13733 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020377974P | 07.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 377974 P | US20020437576P | 31.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 437576 P | US20030452348P | 06.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 452348 P | [2005/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03094888 | Datum: | 20.11.2003 | Sprache: | EN | [2003/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1503731 | Datum: | 09.02.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.11.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.11.2003 | Klassifikation | IPC: | A61K9/00 | [2005/06] | CPC: |
A61K9/0024 (EP,US);
A61K9/0004 (US);
A61K31/58 (EP,US);
A61K31/7072 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61K9/0051 (US);
A61K9/0092 (EP,US);
A61K9/204 (US);
A61K9/2086 (US);
A61K9/209 (EP,US);
A61K9/284 (EP,US);
A61K9/2853 (EP,US);
A61K9/2886 (US)
(-)
| C-Set: |
A61K31/58, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/7072, A61K2300/00 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/06] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER ARZNEIMITTELVERABREICHUNGSVORRICHTUNG | [2005/06] | Englisch: | PROCESSES FOR FORMING A DRUG DELIVERY DEVICE | [2005/06] | Französisch: | PROCEDES DE FABRICATION D'UN DISTRIBUTEUR DE MEDICAMENTS | [2005/06] | Eintritt in die regionale Phase | 06.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.12.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/06] | 27.04.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.09.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/23] | 23.01.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/23] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.04.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9715293 (BASF AG [DE], et al) [A] 1-44* claim - *; | [AD]WO0180825 (CONTROL DELIVERY SYS INC [US], et al) [AD] 1-44 * claim - *; | [A]WO0205788 (UNIV GENT [BE], et al) [A] 1-44 * claim - * | vom Anmelder | US6375972 | - KAJIHARA ET AL., JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, (2001), vol. 73, pages 279 - 291 |