EP1510050 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEREITSTELLUNG ELEKTRONISCHER POST AN EIN MOBILES GERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oracle International Corporation 500 Oracle Parkway Redwood Shores, CA 94065 / US | [2005/09] | Erfinder | 01 /
DAY, Jia-Der 759 E, Meadow Dr. Palo Alt, CA 94303 / US | [2006/20] |
Frühere [2005/09] | 01 /
DAY, Jia-Der 968 Governors Bay Drive Redwood Shores, CA 94065 / US | Vertreter | Skone James, Robert Edmund, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2005/09] | Skone James, Robert Edmund, et al GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03731319.4 | 21.05.2003 | [2005/09] | WO2003US16132 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020159223 | 31.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 159223 | [2005/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03103218 | Datum: | 11.12.2003 | Sprache: | EN | [2003/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1510050 | Datum: | 02.03.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.12.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1510050 | Datum: | 11.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.03.2004 | Klassifikation | IPC: | H04L12/58, H04L29/06 | [2005/09] | CPC: |
H04L67/04 (EP,US);
H04L51/212 (EP,US);
H04L51/58 (EP,US);
H04L67/306 (EP,US);
H04L67/5651 (EP,US);
H04L9/40 (US);
H04L69/329 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEREITSTELLUNG ELEKTRONISCHER POST AN EIN MOBILES GERÄT | [2005/09] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING E-MAIL TO A MOBILE DEVICE | [2005/09] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL POUR CONTROLER LE FLUX DE DONNEES TRANSMIS A UN DISPOSITIF MOBILE | [2005/09] | Eintritt in die regionale Phase | 20.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.12.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/10] | 21.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.04.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2005 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   07.11.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.07.2007 | BE | 11.07.2007 | CH | 11.07.2007 | CY | 11.07.2007 | CZ | 11.07.2007 | DK | 11.07.2007 | EE | 11.07.2007 | FI | 11.07.2007 | LI | 11.07.2007 | RO | 11.07.2007 | SI | 11.07.2007 | SK | 11.07.2007 | TR | 11.07.2007 | BG | 11.10.2007 | SE | 11.10.2007 | GR | 12.10.2007 | ES | 22.10.2007 | PT | 11.12.2007 | HU | 12.01.2008 | [2010/37] |
Frühere [2010/34] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
CY | 11.07.2007 | ||
CZ | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
EE | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
RO | 11.07.2007 | ||
SI | 11.07.2007 | ||
SK | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
SE | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
HU | 12.01.2008 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
CY | 11.07.2007 | ||
CZ | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
EE | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
RO | 11.07.2007 | ||
SI | 11.07.2007 | ||
SK | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
SE | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2009/29] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
CZ | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
EE | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
RO | 11.07.2007 | ||
SI | 11.07.2007 | ||
SK | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
SE | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
CZ | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
EE | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
RO | 11.07.2007 | ||
SK | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
SE | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
CZ | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
RO | 11.07.2007 | ||
SK | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
SE | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/25] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
CZ | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
SK | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
DK | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 11.07.2007 | |
BE | 11.07.2007 | ||
CH | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
GR | 12.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 11.07.2007 | |
CH | 11.07.2007 | ||
FI | 11.07.2007 | ||
LI | 11.07.2007 | ||
BG | 11.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/10] | FI | 11.07.2007 | |
BG | 11.10.2007 | ||
ES | 22.10.2007 | ||
PT | 11.12.2007 | ||
Frühere [2008/09] | BG | 11.10.2007 | |
ES | 22.10.2007 | ||
Frühere [2008/08] | ES | 22.10.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0932320 (MOTOROLA INC [US]) [X] 1-13,19-27,33-36 * paragraph [0036] - paragraph [0040]; figure 5 *; | [X]EP1063821 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [X] 14-18,28-32 * paragraph [0002] * * paragraph [0015] * * paragraph [0034] - paragraph [0036] *; | [X]US2002004855 (COX STEVE [US], et al) [X] 14-18,33-36 * paragraph [0040] * * paragraph [0042] * * paragraph [0049] * * paragraph [0052] *; | [X]US6363140 (PINARD DEBBIE [CA]) [X] 19-23* column 3, line 13 - line 28 * | Prüfung | - CRISPIN M., "Internet Message Access Protocol - version 4rev1", IETF, (199612), URL: www.imap.org/docs/rfc2060.html, XP002122132 |