EP1512231 - ZUSAMMENGESETZTE TRAGBARE DATENVERARBEITUNGSEINRICHTUNG MIT DOPPELTEILTASTATUR, DIE ÜBER EINE DRAHTLOSE STRECKE GEKOPPELT IST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.06.2011 [2011/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wireless 3G 3 Bird Court Alameda, CA 94501 / US | [2005/10] | Erfinder | 01 /
KHOO, Soon, Huat 3 Bird Court Alameda, CA 94501 / US | [2005/10] | Vertreter | Turner, James Arthur D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2005/10] | Turner, James Arthur D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03731597.5 | 06.06.2003 | [2005/10] | WO2003US18012 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020167251 | 10.06.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 167251 | [2005/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03105366 | Datum: | 18.12.2003 | Sprache: | EN | [2003/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1512231 | Datum: | 09.03.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.12.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 18.12.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.02.2010 | Klassifikation | IPC: | H04B7/00, H04M1/00 | [2005/10] | CPC: |
G06F3/0231 (EP,US);
G06F3/0233 (EP,US);
G06F3/0238 (EP,US);
H04M1/72412 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/10] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENGESETZTE TRAGBARE DATENVERARBEITUNGSEINRICHTUNG MIT DOPPELTEILTASTATUR, DIE ÜBER EINE DRAHTLOSE STRECKE GEKOPPELT IST | [2005/10] | Englisch: | COMPOUND PORTABLE COMPUTING DEVICE WITH DUAL PORTION KEYBOARD COUPLED OVER A WIRELESS LINK | [2005/10] | Französisch: | DISPOSITIF INFORMATIQUE PORTABLE COMPOSITE POSSEDANT UN CLAVIER EN DEUX PARTIES RELIEES PAR UNE CONNEXION SANS FIL | [2005/10] | Eintritt in die regionale Phase | 09.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.12.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 09.12.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/10] | 24.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.01.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/26] | 10.02.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/26] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.06.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9850849 (ERICSSON GE MOBILE INC [US]) [A] 1-16 * abstract * * page 2, line 13 - page 3, line 2 ** page 3, line 20 - page 9, line 7; figures 1-4b; claims 1-22 *; | [X]US6081207 (BATIO JEFFRY [US]) [X] 1-16 * abstract * * column 2, line 14 - column 4, line 10 * * column 4, line 65 - column 10, line 5; figures 1-25; claims 1-4 *; | [X]US6111527 (SUSEL IRVING [US]) [X] 1-16 * abstract * * column 3, line 12 - column 3, line 25; figures 1a-3c * * column 3, line 65 - column 9, line 13; claims 1-20 *; | [X]US6266234 (LEMAN MICHAEL [US]) [X] 1-16 * abstract * * column 2, line 11 - column 2, line 55; figures 1-9 * * column 3, line 34 * | Internationale Recherche | [AE]US5410333 (CONWAY KEVIN M [US]); | [AE]US5924044 (VANNATTA LOUIS JAY [US], et al); | [AE]US5949643 (BATIO JEFFRY [US]); | [AE]US5983073 (DITZIK RICHARD J [US]); | [AE]US5999996 (DUNN MATTHEW W [US]); | [AE]US6266234 (LEMAN MICHAEL [US]); | [AP]US2003052164 (HIGGINSON TIMOTHY B [US]); | [AT]US2003139144 (KITAJIMA HIDETOSHI [JP], et al); | [AT]US2003153355 (WARREN PETER [US]); | [AT]US6628961 (HO MARTIN [TW], et al) |