EP1515895 - MEHRSCHICHTIGER KUNSTSTOFFBEHÄLTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.06.2011 [2011/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Plastipak Packaging, Inc. 41605 Ann Arbor Road Plymouth, MI 48170 / US | [2010/34] |
Frühere [2005/12] | Für alle benannten Staaten PLASTIPAK PACKAGING, INC. 9135 General Court Plymouth, MI 48170 / US | Erfinder | 01 /
DARR, Richard, C. 1183 Ty Drive Medino, OH 44256 / US | 02 /
SLAT, William, A. 164 North Grand Pointe Brooklyn, MI 49230 / US | [2005/12] | Vertreter | Weiss, Peter Dr. Weiss & Arat Partnerschaftsgesellschaft Zeppelinstrasse 4 78234 Engen / DE | [N/P] |
Frühere [2005/12] | Weiss, Peter, Dr. Zeppelinstrasse 4 78234 Engen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03737186.1 | 18.06.2003 | [2005/12] | WO2003US19320 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020392006P | 25.06.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 392006 P | US20030461623 | 13.06.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 461623 | [2005/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004000659 | Datum: | 31.12.2003 | Sprache: | EN | [2004/01] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1515895 | Datum: | 23.03.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 26.02.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.05.2009 | Klassifikation | IPC: | B65D1/00 | [2005/12] | CPC: |
B32B27/08 (EP,US);
B65D1/0215 (EP,US);
B65D81/266 (EP,US);
B29B11/08 (EP,US);
B29B11/10 (EP,US);
B29B11/14 (EP,US);
B29C2949/0715 (EP);
B29C2949/073 (EP,US);
B29C2949/0773 (EP,US);
B29C2949/0777 (EP,US);
B29C2949/0819 (EP,US);
B29C2949/3008 (EP,US);
B29C2949/3012 (EP,US);
B29C2949/3016 (EP,US);
B29C2949/302 (EP,US);
B29C2949/3028 (EP,US);
B29C2949/3032 (EP,US);
B29C2949/3042 (EP,US);
B29C49/071 (EP);
B29K2023/06 (EP,US);
B29K2023/086 (EP,US);
B29K2023/12 (EP,US);
B29K2025/00 (EP,US);
B29K2027/06 (EP,US);
B29K2027/18 (EP,US);
B29K2055/02 (EP,US);
B29K2067/00 (EP,US);
B29K2067/006 (EP,US);
B29K2069/00 (EP,US);
B29K2077/00 (EP,US);
B29K2081/06 (EP,US);
B29K2105/258 (EP,US);
B29K2105/26 (EP,US);
B29K2995/0067 (EP,US);
B29L2031/7158 (EP,US);
B32B2272/00 (EP,US);
B32B2305/70 (EP,US);
B32B2307/74 (EP,US);
B32B37/153 (EP,US);
Y10T428/1352 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRSCHICHTIGER KUNSTSTOFFBEHÄLTER | [2005/12] | Englisch: | MULTILAYERED PLASTIC CONTAINER | [2005/12] | Französisch: | CONTENANT EN PLASTIQUE MULTICOUCHES | [2005/12] | Eintritt in die regionale Phase | 13.01.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.01.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 13.01.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.01.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.11.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 13.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/12] | 08.06.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/23] | 25.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/23] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.06.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5952066 (SCHMIDT STEVEN L [US], et al); | [Y]US6346308 (CAHILL PAUL J [US], et al); | [X]US6365247 (CAHILL PAUL J [US], et al) | Prüfung | US5464106 |