EP1519757 - SCANNING SUSPENSION ENTHALTEND PARTIKELN, DIE EIN DURCHMESSER VON MINDESTENS 1 MICROMETER AUFWEISEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Universitair Medisch Centrum Utrecht Heidelberglaan 100 3584 CX Utrecht / NL | Für alle benannten Staaten Universiteit Utrecht Holding B.V. Yalelaan 40 3584 CM Utrecht / NL | [2006/31] |
Frühere [2005/14] | Für alle benannten Staaten Universitair Medisch Centrum Utrecht Heidelberglaan 100 3584 CX Utrecht / NL | ||
Für alle benannten Staaten Universiteit Utrecht Holding B.V. Jenalaan 18a 3584 CK Utrecht / NL | Erfinder | 01 /
NIJSEN, Johannes, Franciscus, Wilhelmus Stauntonstraat 28 NL-3554 EX Utrecht / NL | 02 /
VAN HET SCHIP, Alfred, Dirk Pauwoogweide 39 NL-3437 VW Nieuwegein / NL | 03 /
ZONNENBERG, Bernard, Antoni Fazantenkamp 464 NL-3607 DA Maarssen / NL | [2005/14] | Vertreter | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2011/42] | Jansen, Cornelis Marinus, et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Frühere [2008/34] | Winckels, Johannes Hubertus F., et al Vereenigde Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | ||
Frühere [2005/14] | Winckels, J.H.F., Mr. Ir., et al Vereenigde, Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03741661.7 | 02.07.2003 | [2005/14] | WO2003NL00485 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20020077626 | 02.07.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 02077626 | [2005/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004004786 | Datum: | 15.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1519757 | Datum: | 06.04.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.01.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1519757 | Datum: | 19.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.01.2004 | Klassifikation | IPC: | A61K49/18, A61P35/00 | [2005/14] | CPC: |
A61K33/24 (EP,US);
A61K51/1282 (US);
A61K49/00 (EP,US);
A61K49/1821 (EP,US);
A61K51/1255 (EP,US);
A61P35/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCANNING SUSPENSION ENTHALTEND PARTIKELN, DIE EIN DURCHMESSER VON MINDESTENS 1 MICROMETER AUFWEISEN | [2005/14] | Englisch: | SCANNING SUSPENSION COMPRISING A PARTICLE WITH A DIAMETER OF AT LEAST 1 MICROMETER | [2005/14] | Französisch: | SUSPENSION DE BALAYAGE COMPRENANT UNE PARTICULE DONT LE DIAMETRE S'ELEVE A AU MOINS 1 MICROMETRE | [2005/14] | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.02.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.02.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.02.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 01.02.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/14] | 15.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.04.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung | 02.04.2012 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 19.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.05.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 16.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.07.2003 | AT | 19.09.2012 | CY | 19.09.2012 | CZ | 19.09.2012 | DK | 19.09.2012 | EE | 19.09.2012 | FI | 19.09.2012 | MC | 19.09.2012 | RO | 19.09.2012 | SI | 19.09.2012 | SK | 19.09.2012 | TR | 19.09.2012 | BG | 19.12.2012 | GR | 20.12.2012 | PT | 21.01.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 19.09.2012 | |
CY | 19.09.2012 | ||
CZ | 19.09.2012 | ||
DK | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
MC | 19.09.2012 | ||
RO | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
SK | 19.09.2012 | ||
TR | 19.09.2012 | ||
BG | 19.12.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
PT | 21.01.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 19.09.2012 | |
CY | 19.09.2012 | ||
CZ | 19.09.2012 | ||
DK | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
MC | 19.09.2012 | ||
RO | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
SK | 19.09.2012 | ||
BG | 19.12.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
PT | 21.01.2013 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 19.09.2012 | |
CY | 19.09.2012 | ||
CZ | 19.09.2012 | ||
DK | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
RO | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
SK | 19.09.2012 | ||
BG | 19.12.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
PT | 21.01.2013 | ||
Frühere [2013/31] | AT | 19.09.2012 | |
CY | 19.09.2012 | ||
CZ | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
RO | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
SK | 19.09.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
PT | 21.01.2013 | ||
Frühere [2013/28] | CY | 19.09.2012 | |
CZ | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
RO | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
SK | 19.09.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
PT | 21.01.2013 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 19.09.2012 | |
CZ | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
RO | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
SK | 19.09.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 19.09.2012 | |
CZ | 19.09.2012 | ||
EE | 19.09.2012 | ||
FI | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 19.09.2012 | |
FI | 19.09.2012 | ||
SI | 19.09.2012 | ||
GR | 20.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 19.09.2012 | |
FI | 19.09.2012 | ||
Frühere [2013/09] | FI | 19.09.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4863715 (JACOBSEN TROND [NO], et al) [X] 1-42 * tables I,II,VIII,IX * * column 7, line 14 - line 50 *; | [X]US4985233 (KLAVENESS JO [NO], et al) [X] 1-24,28 * see all examples *; | [X]WO9217214 (RANNEY DAVID F [US]) [X] 1-42 * page 76, line 24 * * page 84, line 13 * * page 85, line 12 * * page 113 - lines 20-28; claims 15,56 *; | [X]US5213788 (RANNEY DAVID F [US]) [X] 1,2,5,8-21,28 * example 14 *; | [X]WO9310440 (UNGER EVAN C [US]) [X] 1-42 * page 11, lines 5-8 * * page 16; claim 3 *; | [X]US5512268 (GRINSTAFF MARK W [US], et al) [X] 1-42 * column 7, lines 14-50; examples 1,2,6,7,9-11-14,15,32-36 *; | [X]DE19958586 (AVENTIS RES & TECH GMBH & CO [DE]) [X] 1-42 * page 3, lines 34,35 * * page 8, line 5 *; | [X] - WEBB ET AL., "Sonochemically produced fluorocarbon microspheres: a new class of magnetic resonance imaging agent", MEDLINE, US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM), BETHESDA, MD, US, (1996), Database accession no. nlm8835962, URL: MEDLINE, XP002231065 [X] 1-10,14-17,21,28 * abstract * | [ ] - WEBB ET AL., "Sonochemically produced fluorocarbon microspheres: a new class of magnetic resonance imaging agent", JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING, (1996), vol. 6, no. 4, pages 675 - 683 [ ] * abstract * |