EP1495336 - POSITIONIERER FÜR EINEN TESTKOPF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.04.2009 [2009/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten inTEST Corporation 7 Esterbrook Lane Cherry Hill, NJ 08003 / US | [2006/21] |
Frühere [2005/02] | Für alle benannten Staaten Intest IP Corporation 7 Esterbrook Lane Cherry Hill, NJ 08003 / US | Erfinder | 01 /
WEST, Christopher, L. 17 Goose Pond Road Tabernacle, NJ 08088 / US | [2005/02] | Vertreter | Marx, Lothar, et al Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Postfach 86 02 45 81629 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/02] | Marx, Lothar, Dr., et al Patentanwälte Schwabe, Sandmair, Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03746969.9 | 11.04.2003 | [2005/02] | WO2003US11312 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020372841P | 15.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 372841 P | [2005/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03089834 | Datum: | 30.10.2003 | Sprache: | EN | [2003/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1495336 | Datum: | 12.01.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.10.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.03.2004 | Klassifikation | IPC: | G01R1/073 | [2005/02] | CPC: |
G01R31/2887 (EP,US);
F16M11/00 (KR);
B25J9/023 (EP,US);
B25J9/04 (EP,US);
F16M11/10 (EP,US);
F16M11/18 (EP,US);
F16M11/2071 (EP,US);
F16M11/2085 (EP,US);
F16M11/2092 (EP,US);
F16M11/24 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POSITIONIERER FÜR EINEN TESTKOPF | [2005/02] | Englisch: | TEST HEAD POSITIONER SYSTEM | [2005/02] | Französisch: | SYSTEME DE POSITIONNEMENT D'UNE TETE D'ESSAI | [2005/02] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/02] | 05.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.07.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/18] | 10.12.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2008 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO0041536 (INTEST IP CORP [US], et al) [A] 1-21 * abstract *; | [A]US5900737 (GRAHAM DANIEL J [US], et al) [A] 1-21 * abstract *; | [XA]US5976156 (TAYLOR RUSSELL HIGHSMITH [US], et al) [X] 11 * figure 1 * [A] 1-10; | [A]US5197846 (UNO MASAHITO [US], et al) [A] 1-21 * claim 1 * | vom Anmelder | US4527942 | US4705447 | US5450766 | WO0041536 | US704 |