EP1513425 - SCHMUCKSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM GEPIERCTEN KÖRPERTEIL UND OHRRING [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/11] | SCHMUCKSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM GEPIERCTEN KÖRPERTEIL | ||
[2009/30] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.10.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2012 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 21.11.2012 [2012/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Blomdahl Medical AB Olofsdalsvägen 45 302 41 Halmstad / SE | [N/P] |
Frühere [2005/11] | Für alle benannten Staaten Blomdahl Medical AB Box 7032 S-300 07 Halmstad / SE | Erfinder | 01 /
BLOMDAHL, Karl Danska vägen 40A S-302 40 Halmstad / SE | 02 /
GUSTAVSSON, Anna-Lena Klackens Östergränd 11 S-302 61 Halmstad / SE | 03 /
CARLBERG, Malin Brahegatan 67B 3tr S-553 34 Jönköping / SE | [2007/02] |
Frühere [2005/11] | 01 /
BLOMDAHL, Karl Danska vägen 40A S-302 40 Halmstad / SE | ||
02 /
GUSTAVSSON, Anna-Lena Laholmsvägen 97 S-302 49 Halmstad / SE | |||
03 /
CARLBERG, Malin Fogdegatan 4A S-302 33 Halmstad / SE | Vertreter | Akesson, Sten Jan-Ake, et al Awapatent AB Box 1066 251 10 Helsingborg / SE | [N/P] |
Frühere [2006/52] | Akesson, Sten Jan-Ake, et al Awapatent AB Berga Allé 1 254 52 Helsingborg / SE | ||
Frühere [2005/11] | Schlossman, Ulf Albihns Göteborg AB P.O. Box 142 401 22 Göteborg / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03755307.0 | 28.05.2003 | [2005/11] | WO2003SE00882 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20020001617 | 29.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0201617 | [2005/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03099055 | Datum: | 04.12.2003 | Sprache: | EN | [2003/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1513425 | Datum: | 16.03.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.12.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1513425 | Datum: | 23.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 04.12.2003 | Klassifikation | IPC: | A44C7/00, A44C15/00 | [2005/11] | CPC: |
A44C7/00 (EP);
A44C15/0035 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/11] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHMUCKSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM GEPIERCTEN KÖRPERTEIL UND OHRRING | [2009/30] | Englisch: | A PIECE OF JEWELLERY FOR FASTENING IN A PIERCED BODY PART AND EARRING | [2009/30] | Französisch: | BIJOU A FIXER A UNE PARTIE DE CORPS PERCEE ET BOUCLE D'OREILLE | [2009/30] |
Frühere [2005/11] | SCHMUCKSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM GEPIERCTEN KÖRPERTEIL | ||
Frühere [2005/11] | A PIECE OF JEWELLERY FOR FASTENING IN A PIERCED BODY PART | ||
Frühere [2005/11] | BIJOU A FIXER A UNE PARTIE DE CORPS PERCEE | Eintritt in die regionale Phase | 20.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.12.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/11] | 28.07.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.11.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.11.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.09.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 23.12.2009 | BE | 23.12.2009 | CY | 23.12.2009 | CZ | 23.12.2009 | DK | 23.12.2009 | EE | 23.12.2009 | FI | 23.12.2009 | IT | 23.12.2009 | NL | 23.12.2009 | RO | 23.12.2009 | SI | 23.12.2009 | SK | 23.12.2009 | TR | 23.12.2009 | BG | 23.03.2010 | GR | 24.03.2010 | ES | 03.04.2010 | PT | 23.04.2010 | IE | 28.05.2010 | LU | 28.05.2010 | CH | 31.05.2010 | LI | 31.05.2010 | MC | 31.05.2010 | HU | 24.06.2010 | [2012/47] |
Frühere [2012/43] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
IE | 28.05.2010 | ||
LU | 28.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
HU | 24.06.2010 | ||
Frühere [2012/42] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
IE | 28.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
HU | 24.06.2010 | ||
Frühere [2011/19] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
IE | 28.05.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Frühere [2011/14] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
IT | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Frühere [2011/10] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
CH | 31.05.2010 | ||
LI | 31.05.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Frühere [2011/07] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
DK | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Frühere [2011/03] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
MC | 31.05.2010 | ||
Frühere [2010/48] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CY | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
GR | 24.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/39] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
SK | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/37] | AT | 23.12.2009 | |
BE | 23.12.2009 | ||
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/36] | AT | 23.12.2009 | |
CZ | 23.12.2009 | ||
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/35] | AT | 23.12.2009 | |
EE | 23.12.2009 | ||
FI | 23.12.2009 | ||
NL | 23.12.2009 | ||
RO | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
BG | 23.03.2010 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
PT | 23.04.2010 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 23.12.2009 | |
FI | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
ES | 03.04.2010 | ||
Frühere [2010/30] | AT | 23.12.2009 | |
FI | 23.12.2009 | ||
SI | 23.12.2009 | ||
Frühere [2010/23] | FI | 23.12.2009 | |
SI | 23.12.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH04295302 ; | [A]US2931195 (LAFLAMME ACHILLE A, et al); | [A]US3446033 (DRISCOLL JESSE L); | [X]FR2545704 (GL BIJOUX [FR]); | [A]US4543804 (CAPPIELLO FRANK J [US]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930305), vol. 17, no. 108, Database accession no. (C - 1032), & JP04295302 A 19920220 (KAKINUMA KINZOKU KOUGIYOU KK) |