EP1516425 - REGELUNG EINES BÜRSTENLOSEN MOTORS UNTER VERWENDUNG UNABHÄNGIGER PHASENPARAMETER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MATRA MANUFACTURING & SERVICES SAS 4, rue de Presbourg 75116 Paris / FR | [2006/48] |
Frühere [2005/12] | Für alle benannten Staaten Wavecrest Laboratories, LLC 45600 Terminal Drive Dulles, VA 20166 / US | Erfinder | 01 /
MASLOV, Boris, A. 10814 Oldfield Drive Reston, VA 20191 / US | 02 /
FEEMSTER, Matthew, G. 219 St. Ives Drive Severna Park, MD 21146 / US | 03 /
SOGHOMONIAN, Zareh, Salmasi 22340 Great Trail Terrace Sterling, VA 20164 / US | [2005/12] | Vertreter | Vougny, Christophe, et al Cabinet Plasseraud 52 Rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vougny, Christophe, et al Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2006/41] | Vougny, Christophe, et al Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2005/12] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03761013.6 | 28.03.2003 | [2005/12] | WO2003US08675 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020173610 | 19.06.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 173610 | [2005/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004001953 | Datum: | 31.12.2003 | Sprache: | EN | [2004/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1516425 | Datum: | 23.03.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1516425 | Datum: | 25.04.2007 | Sprache: | EN | [2007/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.12.2003 | Klassifikation | IPC: | H02P21/14, H02P6/08 | [2006/52] | CPC: |
H02P25/08 (EP,US);
H02P23/0004 (EP,US)
|
Frühere IPC [2005/12] | H02P21/00, H02P7/05 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/12] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REGELUNG EINES BÜRSTENLOSEN MOTORS UNTER VERWENDUNG UNABHÄNGIGER PHASENPARAMETER | [2005/12] | Englisch: | BRUSHLESS MOTOR CONTROL UTILIZING INDEPENDENT PHASE PARAMETERS | [2005/12] | Französisch: | COMMANDE DE MOTEUR SANS BALAI UTILISANT DES PARAMETRES DE PHASE INDEPENDANTS | [2005/12] | Eintritt in die regionale Phase | 09.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.12.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.01.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.12.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/12] | 25.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 18.04.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.11.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | 01.12.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 11.12.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 25.04.2007 | CY | 25.04.2007 | CZ | 25.04.2007 | DK | 25.04.2007 | EE | 25.04.2007 | FI | 25.04.2007 | RO | 25.04.2007 | SI | 25.04.2007 | SK | 25.04.2007 | TR | 25.04.2007 | BG | 25.07.2007 | SE | 25.07.2007 | GR | 26.07.2007 | PT | 25.09.2007 | HU | 26.10.2007 | [2010/37] |
Frühere [2010/34] | AT | 25.04.2007 | |
CY | 25.04.2007 | ||
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
EE | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
RO | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SK | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
GR | 26.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
HU | 26.10.2007 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 25.04.2007 | |
CY | 25.04.2007 | ||
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
EE | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
RO | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SK | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
GR | 26.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2009/11] | AT | 25.04.2007 | |
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
EE | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
RO | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SK | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
GR | 26.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 25.04.2007 | |
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
RO | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SK | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
GR | 26.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 25.04.2007 | |
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SK | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
GR | 26.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/14] | AT | 25.04.2007 | |
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SK | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/11] | AT | 25.04.2007 | |
CZ | 25.04.2007 | ||
DK | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 25.04.2007 | |
DK | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
BG | 25.07.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/08] | AT | 25.04.2007 | |
DK | 25.04.2007 | ||
FI | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2008/07] | AT | 25.04.2007 | |
FI | 25.04.2007 | ||
SI | 25.04.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2007/50] | AT | 25.04.2007 | |
FI | 25.04.2007 | ||
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | ||
Frühere [2007/49] | FI | 25.04.2007 | |
SE | 25.07.2007 | ||
PT | 25.09.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5365137 (RICHARDSON LYMAN [CA], et al); | [XY]DE19503492 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [YA]US6373211 (HENRY RASSEM RAGHEB [US], et al); |