EP1516206 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER ERDFORMATIONS SCHERWELLEN-QUERISOTROPIE AUS MESSUNGEN VON STONELEYWELLEN IN EINEM BOHRLOCH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/12] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER ERDFORMATIONS-SHEAR-WELLEN-QUERISOTROPHIE AUS STONELEY-WELLEN-BOHRLOCHMESSUNGEN | ||
[2013/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.02.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.03.2015 [2015/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAKER HUGHES INCORPORATED 2929 Allen Parkway, Suite 2100 Houston, TX 77019-2118 / US | [2008/36] |
Frühere [2007/38] | Für alle benannten Staaten Baker Hughes Incorporated 2929 Allen Parkway, Suite 2100 Houston, TX 77019 / US | ||
Frühere [2005/12] | Für alle benannten Staaten BAKER HUGHES INCORPORATED 3900 Essex Lane Suite 1200 Houston, Texas 77027 / US | Erfinder | 01 /
TANG, Xiao, Ming 4119 St. Ives Sugar Land, TX 77479 / US | [2005/12] | Vertreter | Hano, Christian, et al v. Füner Ebbinghaus Finck Hano Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | [2014/14] |
Frühere [2005/12] | Hano, Christian, Dipl.-Ing., et al v. Füner Ebbinghaus Finck Hano Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03762068.9 | 26.06.2003 | [2005/12] | WO2003US20148 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020184196 | 27.06.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 184196 | [2005/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004003590 | Datum: | 08.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1516206 | Datum: | 23.03.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.01.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1516206 | Datum: | 02.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.01.2004 | Klassifikation | IPC: | G01V1/50 | [2005/12] | CPC: |
G01V1/50 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | FR, GB [2005/42] |
Frühere [2005/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER ERDFORMATIONS SCHERWELLEN-QUERISOTROPIE AUS MESSUNGEN VON STONELEYWELLEN IN EINEM BOHRLOCH | [2013/46] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR DETERMING EARTH FORMATION SHEAR-WAVE TRANSVERSE ISOTROPY FROM BOREHOLE STONELEY-WAVE MEASUREMENTS | [2005/12] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL DE DETERMINATION DE L'ISOTROPIE TRANSVERSALE D'ONDES EQUIVOLUMIQUES D'UNE FORMATION TERRESTRE A PARTIR DE MESURES D'ONDES DE STONELEY D'UN PUITS DE FORAGE | [2005/12] |
Frühere [2005/12] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER ERDFORMATIONS-SHEAR-WELLEN-QUERISOTROPHIE AUS STONELEY-WELLEN-BOHRLOCHMESSUNGEN | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.12.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.12.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/12] | 04.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.02.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 23.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.10.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.02.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.07.2006 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/11] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 01.03.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.03.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 16.03.2007 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.06.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.06.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4633449 (INGRAM JOHN D [US], et al) [Y] 1,8,14 * abstract * * column 8, line 62 - line 67 * * column 14, line 3 - line 26 *; | [A]US4698792 (KURKJIAN ANDREW L [US], et al) [A] 1,8,14 * abstract * * column 14, line 37 - line 56 *; | [A]US4797859 (HORNBY BRIAN E [US]) [A] 1,8,14 * abstract *; | [A]GB2292799 (SCHLUMBERGER LTD [US]) [A] 1 * the whole document *; | [Y]US6351991 (SINHA BIKASH K [US]) [Y] 1,8,14 * abstract * * column 8, line 45 - line 60 *; | [DA] - NORRIS A N, "THE SPEED OF A TUBE WAVE", JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, (1990), vol. 87, no. 1, ISSN 0001-4966, pages 414 - 417, XP000115362 [DA] 1,8,14 * abstract * ** tool modulus ** DOI: http://dx.doi.org/10.1121/1.399262 | [A] - TANG X M ET AL, "A DISPERSIVE-WAVE PROCESSING TECHNIQUE FOR ESTIMATING FORMATION SHEAR VELOCITY FROM DIPOLE AND STONELEY WAVEFORMS", GEOPHYSICS, SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS. TULSA, US, (1995), vol. 60, no. 1, ISSN 0016-8033, pages 19 - 28, XP000507553 [A] 1,8,14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1190/1.1443747 | [DA] - SCHMITT D P, "ACOUSTIC MULTIPOLE LOGGING IN TRANSVERSELY ISOTROPIC POROELEASTIC FORMATIONS", JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, (19891201), vol. 86, no. 6, ISSN 0001-4966, pages 2397 - 2421, XP000106092 [DA] 1,8,14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1121/1.398448 | [DA] - ELLEFSEN K J ET AL, "ESTIMATING A SHEAR MODULUS OF A TRANSVERSELY ISOTROPIC FORMATION", GEOPHYSICS, SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS. TULSA, US, (19921101), vol. 57, no. 11, ISSN 0016-8033, pages 1428 - 1434, XP000325076 [DA] 1,8,14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1190/1.1443210 |