EP1419568 - ELEKTROMOTOR MIT HOHER IP-SCHUTZART [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: RO | veröffentlicht am 10.10.2007 [2007/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen / DE | [N/P] |
Frühere [2004/37] | Für alle benannten Staaten ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen / DE | ||
Frühere [2004/21] | Für alle benannten Staaten ebm Werke GmbH & Co.KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen / DE | Erfinder | 01 /
STURM, Gerhard Gaisbergweg 8 74673 Mulfingen / DE | 02 /
REINHARDT, Wilhelm Haus-Nr. 3 74575 Schrozberg - Gütbach / DE | 03 /
KEMMER, Erich Eichendorffstr. 5 97980 Bad Mergentheim / DE | 04 /
NADIG, Stephan Zum See 12 74639 Zweiflingen - Friedrichsruhe / DE | 05 /
BEST, Dieter Gmündenerstrasse 5 74653 Ingelfingen / DE | [2004/21] | Vertreter | Zapf, Christoph Patent- und Rechtsanwälte Dr. Solf & Zapf Candidplatz 15 81543 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/21] | Zapf, Christoph, Dipl.-Ing. Patentanwälte Dr. Solf und Zapf, Candidplatz 15 81543 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03766374.7 | 31.07.2003 | [2004/21] | WO2003EP08453 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002211857U | 01.08.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 20211857 U | DE2003113274 | 24.03.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10313274 | [2004/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004013944 | Datum: | 12.02.2004 | Sprache: | DE | [2004/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1419568 | Datum: | 19.05.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.02.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1419568 | Datum: | 04.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.02.2004 | Klassifikation | IPC: | H02K11/00, H02K9/06 | [2004/21] | CPC: |
H02K9/06 (EP);
F04D25/0613 (EP);
F04D29/582 (EP);
H02K11/33 (EP);
H02K5/225 (EP);
H02K21/22 (EP);
H02K5/10 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/21] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROMOTOR MIT HOHER IP-SCHUTZART | [2004/21] | Englisch: | ELECTRIC MOTOR WITH A HIGH IP-PROTECTIVE SYSTEM | [2004/21] | Französisch: | MOTEUR ELECTRIQUE A PROTECTION IP ELEVEE | [2004/21] | Eintritt in die regionale Phase | 20.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.03.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.03.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/21] | 12.05.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.01.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.01.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.02.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/17] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 04.05.2005 | EE | 04.05.2005 | FI | 04.05.2005 | IE | 04.05.2005 | RO | 04.05.2005 | SI | 04.05.2005 | SK | 04.05.2005 | TR | 04.05.2005 | AT | 31.07.2005 | BE | 31.07.2005 | CY | 31.07.2005 | LU | 31.07.2005 | MC | 31.07.2005 | BG | 04.08.2005 | DK | 04.08.2005 | GR | 04.08.2005 | SE | 04.08.2005 | ES | 15.08.2005 | PT | 17.10.2005 | HU | 05.11.2005 | [2007/41] |
Frühere [2007/20] | CZ | 04.05.2005 | |
EE | 04.05.2005 | ||
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
SK | 04.05.2005 | ||
TR | 04.05.2005 | ||
AT | 31.07.2005 | ||
BE | 31.07.2005 | ||
CY | 31.07.2005 | ||
LU | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
HU | 05.11.2005 | ||
Frühere [2007/14] | CZ | 04.05.2005 | |
EE | 04.05.2005 | ||
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
SK | 04.05.2005 | ||
TR | 04.05.2005 | ||
AT | 31.07.2005 | ||
BE | 31.07.2005 | ||
LU | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
HU | 05.11.2005 | ||
Frühere [2007/01] | CZ | 04.05.2005 | |
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
SK | 04.05.2005 | ||
TR | 04.05.2005 | ||
AT | 31.07.2005 | ||
BE | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/36] | CZ | 04.05.2005 | |
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
SK | 04.05.2005 | ||
BE | 31.07.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/31] | CZ | 04.05.2005 | |
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
SK | 04.05.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/28] | CZ | 04.05.2005 | |
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
MC | 31.07.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/23] | CZ | 04.05.2005 | |
FI | 04.05.2005 | ||
IE | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/15] | CZ | 04.05.2005 | |
FI | 04.05.2005 | ||
SI | 04.05.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 04.05.2005 | |
SI | 04.05.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
GR | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
ES | 15.08.2005 | ||
PT | 17.10.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 04.05.2005 | |
SI | 04.05.2005 | ||
BG | 04.08.2005 | ||
DK | 04.08.2005 | ||
SE | 04.08.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 04.05.2005 | |
SE | 04.08.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 04.08.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US4431931 (PERRIER PIERRE [FR], et al) [X] 1,2 * abstract * * column 2, line 41 - line 55 * * column 3, line 41 - column 4, line 19 *[A] 9,17; | [X]US4883982 (FORBES FRANKLIN L [US], et al) [X] 1,2,19,20 * abstract * * column 4, line 23 - line 43 * * column 5, line 24 - line 37 *; | [X]EP0501198 (LICENTIA GMBH [DE]) [X] 1,2,15 * abstract * * column 2, line 10 - line 37; claims 1,2,4 * |