EP1573053 - VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER HOMÖOSTASE BEHAARTER HAUT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.10.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.11.2008 [2008/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2008/24] | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2005/37] | Für alle benannten Staaten Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
PETERSOHN, Dirk Uferstrasse 48 50996 Köln / DE | 02 /
SCHLOTMANN, Kordula Am Hirschgraben 7 40627 Düsseldorf / DE | 03 /
GASSENMEIER, Thomas Mannheimer Weg 16 40229 Düsseldorf / DE | 04 /
HOLTKÖTTER, Olaf Helene-Weber-Weg 17 50354 Hürth / DE | 05 /
CONRADT, Marcus 170, Marais Street 0181 Pretoria / ZA | 06 /
HOFMANN, Kay Ehrenfeldgürtel 139 50823 Köln / DE | [2005/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03767789.5 | 11.12.2003 | [2005/37] | WO2003EP14070 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20021060931 | 20.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10260931 | [2005/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004059002 | Datum: | 15.07.2004 | Sprache: | DE | [2004/29] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1573053 | Datum: | 14.09.2005 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 15.07.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.06.2005 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68 | [2005/37] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP,US);
C12Q2600/148 (EP,US);
C12Q2600/158 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DER HOMÖOSTASE BEHAARTER HAUT | [2005/37] | Englisch: | METHOD FOR DETERMINING THE HOMEOSTASIS OF HAIRY SKIN | [2005/37] | Französisch: | PROCEDE DE DETERMINATION DE L'HOMEOSTASIE DE PEAU PILEUSE | [2005/37] | Eintritt in die regionale Phase | 13.05.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.05.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.05.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.04.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/37] | 06.09.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.12.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/48] | 27.06.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO02053774 (HENKEL KGAA [DE], et al) [X] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W *; | [AD]EP0761822 (UNIV JOHNS HOPKINS MED [US]) [AD] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W *; | [Y] - RUISSEN VAN F ET AL, "A partial transcriptome of human epidermis", GENOMICS, ACADEMIC PRESS, SAN DIEGO, US, (200205), vol. 79, no. 5, ISSN 0888-7543, pages 671 - 678, XP002227529 [Y] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1006/geno.2002.6756 | [Y] - JANSEN B J H ET AL, "Serial analysis of gene expression in differentiated cultures of human epidermal keratinocytes", JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, NEW YORK, NY, US, (20010115), vol. 116, no. 1, ISSN 0022-202X, pages 12 - 22, XP002226878 [Y] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1747.2001.00218.x | [A] - KOEHRER ET AL., "EST", GENBANK, NCBI, (20030904), Database accession no. AL079930, URL: NCBI, XP002324249 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * the whole document * | [A] - COTSARELIS G ET AL, "Towards a molecular understanding of hair loss and its treatment", TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE, XX, XX, (200107), vol. 7, no. 7, pages 293 - 301, XP002254495 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1471-4914(01)02027-5 | [A] - PAUS R ET AL, "THE BIOLOGY OF HAIR FOLLICLES", PHYSIOPATHOLOGY OF ENDOCRINE DISEASE AND MECHANISMS OF HORMONE ACTION, XX, XX, (199908), vol. 341, no. 7, pages 491 - 497, XP002941005 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [A] - XU X ET AL, "Differential cyclin D expression in the human hair follicle bulge", JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, 63rd Annual Meeting of the Society for Investigative Dermatology;Los Angeles, California, USA; May 15-18, 2002, (200207), vol. 119, no. 1, ISSN 0022-202X, page 293, XP001189372 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [A] - HARMON C S ET AL, "IL-1ALPHA INHIBITS HUMAN HAIR FOLLICLE GROWTH AND HAIR FIBER PRODUCTION IN WHOLE-ORGAN CULTURES", LYMPHOKINE AND CYTOKINE RESEARCH, MARY ANN LIEBERT, INC., NEW YORK, NY, US, (19930801), vol. 12, no. 4, ISSN 1056-5477, pages 197 - 203, XP000571161 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [A] - HUH N ET AL, "ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL HAIR FOLLICLE-SPECIFIC GENE, HACL-1", JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, NEW YORK, NY, US, (199405), vol. 102, no. 5, ISSN 0022-202X, pages 716 - 720, XP001068799 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1523-1747.ep12375385 | [A] - OTA, T. ET AL., "Homo sapiens cDNA FLJ12009 fis, clone HEMBB1001618", GENBANK, NCBI, (20040130), Database accession no. ak022071, XP002277002 [A] 1-4,11-16,18-24,27,29 * column W * | [TD] - PANDEY A ET AL, "Proteomics to study genes and genomes", NATURE, MACMILLAN JOURNALS LTD. LONDON, GB, (20000615), vol. 405, no. 6788, ISSN 0028-0836, pages 837 - 846, XP002275296 [TD] 12,13 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/35015709 | [TD] - SUTCLIFFE ET AL, "TOGA: an automated parsing technology for analyzing expression of nearly all genes", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, US, (20000229), vol. 97, no. 5, ISSN 0027-8424, pages 1976 - 1981, XP002135936 [TD] 14,15 * column W * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.040537997 |