EP1580912 - VERFAHREN ZUR MEHRBENUTZERDEMODULATION MIT VARIABLEM SPREIZSPEKTRUMKOEFFIZIENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/39] | VERFAHREN ZUR MEHRBENUTZERDEMODULATION MIT VARIABLEMSPREIZSPEKTRUMKOEFFIZIENTEN | ||
[2005/40] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.12.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten China Academy of Telecommunications Technology No. 40 Xue yuan Road Haidian District Beijing 100191 / CN | [2011/36] |
Frühere [2005/39] | Für alle benannten Staaten Da Tang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. No. 40 Xue Yuan Rd., Hai Dian District Beijing 100083 / CN | Erfinder | 01 /
LI, Feng No.40 Xue Yuan Rd. Hai Dian District BeiJing 100083 / CN | [2015/07] |
Frühere [2005/39] | 01 /
LI, Feng No.40 Xue Yuan Rd., Hai Dian District BeiJing 100083 / CN | Vertreter | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [2015/07] |
Frühere [2005/39] | Körber, Martin Hans Mitscherlich & Partner Patentanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03770867.4 | 13.11.2003 | [2005/39] | WO2003CN00960 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN2002148623 | 13.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN 02148623 | [2005/39] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004045121 | Datum: | 27.05.2004 | Sprache: | EN | [2004/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1580912 | Datum: | 28.09.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.05.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1580912 | Datum: | 11.02.2015 | Sprache: | EN | [2015/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 27.05.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.01.2008 | Klassifikation | IPC: | H04J11/00, // H04B1/707 | [2008/07] | CPC: |
H04B1/7103 (EP,KR,US);
H04B2201/70703 (EP,US);
H04J13/0044 (EP,US)
|
Frühere IPC [2005/39] | H04J13/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR MEHRBENUTZERDEMODULATION MIT VARIABLEM SPREIZSPEKTRUMKOEFFIZIENTEN | [2005/40] | Englisch: | METHOD FOR MULTI-USER DEMODULATION WITH VARIABLE SPREAD SPECTRUM COEFFICIENT | [2005/39] | Französisch: | PROCEDE DE DEMODULATION MULTI-UTILISATEURS AVEC COEFFICIENT D'ETALEMENT DU SPECTRE VARIABLE | [2005/39] |
Frühere [2005/39] | VERFAHREN ZUR MEHRBENUTZERDEMODULATION MIT VARIABLEMSPREIZSPEKTRUMKOEFFIZIENTEN | Eintritt in die regionale Phase | 20.05.2005 | Übersetzung eingereicht | 20.05.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 20.05.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/39] | 04.04.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.07.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2014 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 08.05.2014 geplant war | 08.05.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 09.10.2014 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 16.10.2014 geplant war | 16.10.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 24.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.04.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 12.11.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 19.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.11.2003 | AT | 11.02.2015 | BG | 11.02.2015 | CY | 11.02.2015 | CZ | 11.02.2015 | DK | 11.02.2015 | EE | 11.02.2015 | ES | 11.02.2015 | FI | 11.02.2015 | IT | 11.02.2015 | MC | 11.02.2015 | NL | 11.02.2015 | PT | 11.02.2015 | RO | 11.02.2015 | SE | 11.02.2015 | SI | 11.02.2015 | SK | 11.02.2015 | TR | 11.02.2015 | GR | 12.05.2015 | [2018/34] |
Frühere [2017/39] | HU | 13.11.2003 | |
AT | 11.02.2015 | ||
BG | 11.02.2015 | ||
CY | 11.02.2015 | ||
CZ | 11.02.2015 | ||
DK | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
IT | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
NL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
TR | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
DK | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
IT | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
NL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
DK | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
IT | 11.02.2015 | ||
NL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
DK | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
IT | 11.02.2015 | ||
NL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
DK | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
NL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 11.02.2015 | |
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
NL | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 11.02.2015 | |
ES | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 11.02.2015 | |
FI | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 11.02.2015 | |
FI | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 11.02.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB2359966 (ROKE MANOR RESEARCH [GB]) [Y] 1-7 * abstract * * page 1, line 13 - page 5, line 19 *; | [Y]WO0213395 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [Y] 1-7 * abstract * * page 2, line 19 - page 5, line 16; figures 1-3 * * page 46, line 5 - page 48, line 5; figure 21 *; | [A]WO0221729 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-7 * abstract ** page 10, line 24 - page 12, line 21 * | Internationale Recherche | [A]US6192042 (SEO KYUNG SAM [KR]); | [A]WO0122610 (INTERDIGITAL TECH CORP [US], et al); | [A]WO0150620 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [A]JP2002290275 (FUJITSU LTD) | Prüfung | US2002136278 |