20.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
01.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] |
10.06.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2016 [2016/28] |
19.02.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.03.2016 [2016/12] |
18.12.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] |
18.12.2015 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] |
06.11.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.12.2015 [2015/50] |
03.11.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.12.2015 [2015/49] |
21.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.09.2015 [2015/39] |
14.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.09.2015 [2015/38] |
07.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] |
31.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2015 [2015/36] |
10.07.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.08.2015 [2015/33] |
16.01.2015 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 11.02.2015 [2015/07] |
08.01.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
08.01.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
24.12.2014 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
22.11.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.10.2014 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
10.10.2014 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
02.06.2014 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
27.05.2014 |
Löschung: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
27.05.2014 |
Löschung: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
07.05.2014 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
22.04.2014 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
22.04.2014 |
Löschung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
01.01.2014 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
29.11.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.12.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.07.2012 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
12.03.2012 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
18.02.2012 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
07.12.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.09.2011 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.09.2011 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
09.08.2011 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
05.08.2011 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 07.09.2011 [2011/36] |
01.04.2011 |
Erster Prüfungsbericht |
|
30.03.2011 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
07.12.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.12.2009 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.12.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.01.2008 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] |
11.01.2008 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.02.2008 [2008/07] |
06.12.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.12.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.01.2006 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 08.03.2006 [2006/10] |
07.12.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.08.2005 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 05.10.2005 [2005/40] |
12.08.2005 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 28.09.2005 [2005/39] |
12.08.2005 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 28.09.2005 [2005/39] |
05.08.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.06.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.06.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.06.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.05.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.05.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
23.02.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.02.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|