EP1532275 - BIOCHEMISCHE MG-VERMITTELTE WARMSTART-REAKTIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2005 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.11.2005 [2005/46] | 30.09.2005 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 16.11.2005 [2005/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Applera Corporation 850 Lincoln Centre Drive Foster City, CA 94404 / US | [2005/21] | Erfinder | 01 /
ANDERSEN, Mark, R. 725 Fiesta Drive San Mateo, CA 94403 / US | [2005/21] | Vertreter | Williamson, Brian Olswang LLP 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | [N/P] |
Frühere [2005/34] | Williamson, Brian OLSWANG 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | ||
Frühere [2005/21] | Moran, Paula OLSWANG 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03771719.6 | 23.07.2003 | [2005/21] | WO2003US22936 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020398934P | 26.07.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 398934 P | [2005/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004011666 | Datum: | 05.02.2004 | Sprache: | EN | [2004/06] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1532275 | Datum: | 25.05.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.02.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 12.08.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2005 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68, C12P19/34, C07H21/02, C07H21/04, B01L3/00, B01F5/00, B01F11/00, B01F11/02, B01F13/00, B01F15/02 | [2005/37] | CPC: |
B01L3/502738 (EP,US);
B01F35/7138 (EP,US);
B01F25/10 (EP,US);
B01F31/20 (EP,US);
B01F31/86 (EP,US);
B01F33/30 (EP,US);
B01F35/713 (EP,US);
B01F35/7139 (EP,US);
C12Q1/686 (EP,US);
B01F2025/913 (EP,US);
B01F2035/99 (EP,US);
B01F31/441 (EP,US);
B01F31/80 (EP,US);
B01L2300/0803 (EP,US);
B01L2300/0806 (EP,US);
B01L2300/0816 (EP,US);
B01L2300/087 (EP,US);
B01L2400/0409 (EP,US);
| C-Set: |
C12Q1/686, C12Q2565/629 (EP,US)
|
Frühere IPC [2005/21] | C12Q1/68, C12P19/34, C07H21/02, C07H21/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/21] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BIOCHEMISCHE MG-VERMITTELTE WARMSTART-REAKTIONEN | [2005/21] | Englisch: | MG-MEDIATED HOT START BIOCHEMICAL REACTIONS | [2005/21] | Französisch: | REACTIONS BIOCHIMIQUES A DEMARRAGE A CHAUD INDUIT PAR MG | [2005/21] | Eintritt in die regionale Phase | 06.01.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.01.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 06.01.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.01.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/21] | 06.04.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.09.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2005/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9838510 (BURSTEIN LAB INC [US], et al) [X] 1-10,12-48 * the whole document *; | [A]US6403341 (BARNES WAYNE M [US], et al) [A] 30,39 * abstract * * column 5, line 1 - line 20 *; | [T]US2004131502 (COX DAVID M [US], et al) [T] 11* paragraph [0018] - paragraph [0021] * | Internationale Recherche | [X]US5863502 (SOUTHGATE PETER DAVID [US], et al); | [X]US6303343 (KOPF-SILL ANNE R [US]) |