EP1580557 - VERFAHREN ZUR UNTERSUCHUNG VON STAPHYLOCOCCUS AUREUS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.04.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.05.2007 [2007/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DAIICHI PURE CHEMICALS CO., LTD. 13-5, Nihonbashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 103-0027 / JP | [N/P] |
Frühere [2005/39] | Für alle benannten Staaten DAIICHI PURE CHEMICALS CO., LTD. 13-5, Nihonbashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 103-0027 / JP | Erfinder | 01 /
Horii, Toshinobu 3-22-1-201 Chikusa, Chikusa-ku Nagoya-shi, Aichi 464-0858 / JP | 02 /
Kondo, Akira, Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd. Diagnostics Res. Lab., 3-3-1 Koyodai Ryugasaki-shi, Ibaraki 301-0852 / JP | 03 /
Kanno, Takashi 2-6-1-A-301 Handayama Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3125 / JP | 04 /
Maekawa, Masato 4-29-6, Handayama Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-3125 / JP | [2005/39] | Vertreter | Hartz, Nikolai Wächtershäuser & Hartz Patentanwaltspartnerschaft mbB Weinstrasse 8 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/39] | Hartz, Nikolai Wächtershäuser & Hartz Patentanwälte Weinstrasse 8 80333 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03774159.2 | 21.11.2003 | [2005/39] | WO2003JP14946 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020339526 | 22.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002339526 | [2005/39] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004048975 | Datum: | 10.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1580557 | Datum: | 28.09.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.06.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.06.2004 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2006 | Klassifikation | IPC: | G01N33/569, G01N33/543 | [2005/39] | CPC: |
G01N33/56938 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR UNTERSUCHUNG VON STAPHYLOCOCCUS AUREUS | [2005/39] | Englisch: | METHOD OF EXAMINING STAPHYLOCOCCUS AUREUS | [2005/39] | Französisch: | PROCEDE DE DETECTION DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS | [2005/39] | Eintritt in die regionale Phase | 19.05.2005 | Übersetzung eingereicht | 19.05.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.05.2005 | Recherchengebühr entrichtet | 19.05.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.05.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 19.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/39] | 08.11.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/19] | 19.12.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2006 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0532430 (BIO MERIEUX [FR]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A] - GUIDRY A J ET AL, "Prevention of nonspecific binding of immunoglobulin to Staphylococcus aureus protein A in ELISA assays.", JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS. 25 OCT 1991, (19911025), vol. 143, no. 2, ISSN 0022-1759, pages 159 - 165, XP002391669 [A] 1-9 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-1759(91)90041-D | Internationale Recherche | [Y]JPS6212859 (PHARMACIA AB); | [Y]JPH09211000 (KIKKOMAN CORP); | [Y] - YOSHIZAWA, Y ET AL., "Optimization of binding conditions of murine IgG1 antibodies to staphylococcal protein A.", JIKEIKAI MED. J., (1998), vol. 45, pages 107 - 113, XP002974919 | [Y] - COE, E.JOHN ET AL., "Staphylococcal protein a purification of rodent IgG1 and IgG2 with particular emphasis on syrian hamsters", MOLECULAR IMMUNOLOGY, (1981), vol. 18, no. 11, pages 1007 - 1012, XP002974920 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0161-5890(81)90119-X |