EP1565685 - KUPPLUNG MIT VERBESSERTER SICHERHEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.06.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.11.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 08.12.2010 [2010/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LEGRIS SA 74 rue de Paris 35000 Rennes / FR | [2005/34] | Erfinder | 01 /
PODER, Philippe 1 rue Marc Shagall F-35580 Guichen / FR | 02 /
BLIVET, Philippe 21 Allée Joseph Querard F-35200 Rennes / FR | [2005/34] | Vertreter | Robert, Jean-Pierre, et al Cabinet Boettcher 16, rue Médéric 75017 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2005/34] | Robert, Jean-Pierre, et al CABINET BOETTCHER, 22, rue du Général Foy 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03782558.5 | 14.11.2003 | [2005/34] | WO2003FR03373 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20020014728 | 25.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0214728 | [2005/34] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004051133 | Datum: | 17.06.2004 | Sprache: | FR | [2004/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1565685 | Datum: | 24.08.2005 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 17.06.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1565685 | Datum: | 20.08.2008 | Sprache: | FR | [2008/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.06.2004 | Klassifikation | IPC: | F16L37/084, F16L37/08 | [2005/34] | CPC: |
F16L37/0841 (EP,US);
F16L37/08 (EP,US);
Y10S285/921 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/34] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUPPLUNG MIT VERBESSERTER SICHERHEIT | [2005/34] | Englisch: | CONNECTOR WITH ENHANCED SAFETY | [2005/34] | Französisch: | RACCORD A SECURITE AUGMENTEE | [2005/34] | Eintritt in die regionale Phase | 27.04.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.04.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.04.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/34] | 29.02.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.08.2008 | CY | 20.08.2008 | CZ | 20.08.2008 | DK | 20.08.2008 | EE | 20.08.2008 | FI | 20.08.2008 | IE | 20.08.2008 | IT | 20.08.2008 | NL | 20.08.2008 | RO | 20.08.2008 | SI | 20.08.2008 | SK | 20.08.2008 | TR | 20.08.2008 | LU | 14.11.2008 | BG | 20.11.2008 | SE | 20.11.2008 | GR | 21.11.2008 | BE | 30.11.2008 | CH | 30.11.2008 | LI | 30.11.2008 | MC | 30.11.2008 | ES | 01.12.2008 | PT | 20.01.2009 | HU | 21.02.2009 | [2010/49] |
Frühere [2010/37] | AT | 20.08.2008 | |
CY | 20.08.2008 | ||
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
TR | 20.08.2008 | ||
LU | 14.11.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
HU | 21.02.2009 | ||
Frühere [2010/34] | AT | 20.08.2008 | |
CY | 20.08.2008 | ||
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
LU | 14.11.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
HU | 21.02.2009 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
LU | 14.11.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2010/09] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/50] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/43] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
BE | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/40] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/36] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
EE | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/29] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/26] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
RO | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Frühere [2009/24] | AT | 20.08.2008 | |
CZ | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
SK | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Frühere [2009/23] | AT | 20.08.2008 | |
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
IE | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
BG | 20.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Frühere [2009/20] | AT | 20.08.2008 | |
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Frühere [2009/15] | AT | 20.08.2008 | |
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
SI | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Frühere [2009/12] | FI | 20.08.2008 | |
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Frühere [2009/09] | NL | 20.08.2008 | |
ES | 01.12.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4869534 (KETCHAM MARK G [US], et al) [A] 1-6 * column 2, line 4 - column 3, line 23 * * figure - *; | [AD]FR2705430 (LEGRIS SA [FR]) [AD] 1* abstract *; | [A]US5658020 (CARMAN ANTHONY K [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]DE10115399 (RAYMOND A & CIE [FR]) [A] 1-6 * the whole document * |