EP1561239 - VERFAHREN ZUR ATOMSCHICHTABSCHEIDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.03.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Micron Technology, Inc. 8000 South Federal Way, MS 525 Boise, ID 83716 / US | [2011/17] |
Frühere [2005/32] | Für alle benannten Staaten Micron Technology, Inc. 8000 South Federal Way, MS 525 Boise, ID 83716 / US | Erfinder | 01 /
DOAN, Trung, Tri 101 Lausen Court Los Gaton, CA 95032 / US | 02 /
BLALOCK, Guy, T. 2178 Nrth Greenvieuw Court Eagle, ID 83616 / US | 03 /
SANDHU, Gurtej, S. 2964 East Parkriver Drive Boise, ID 83706 / US | [2005/32] | Vertreter | Hackett, Sean James Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Frühere [2008/33] | Hackett, Sean James Marks & Clerk Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Frühere [2005/32] | Hackett, Sean James Marks & Clerk, Patent Attorneys, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03783399.3 | 12.11.2003 | [2005/32] | WO2003US36223 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020293072 | 12.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 293072 | [2005/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2004044963 | Datum: | 27.05.2004 | Sprache: | EN | [2004/22] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1561239 | Datum: | 10.08.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.05.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1561239 | Datum: | 27.04.2011 | Sprache: | EN | [2011/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.11.2004 | Klassifikation | IPC: | H01L21/285 | [2005/32] | CPC: |
C23C16/38 (EP,US);
H01L21/20 (KR);
H01L21/0228 (EP,US);
C23C16/403 (EP,US);
C23C16/45542 (EP,US);
C23C16/515 (EP,US);
H01L21/02274 (EP,KR,US);
H01L21/28562 (EP,US);
H01L21/3141 (US);
H01L21/76841 (EP,US);
H01L21/02178 (EP,KR,US);
H01L21/02183 (EP,KR,US);
H01L21/02186 (EP,KR,US);
H01L21/02205 (EP,KR,US);
H01L21/31616 (US);
H01L21/31683 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/17] |
Frühere [2005/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ATOMSCHICHTABSCHEIDUNG | [2005/32] | Englisch: | ATOMIC LAYER DEPOSITION METHODS | [2005/32] | Französisch: | PROCEDES DE DEPOT DE COUCHE ATOMIQUE | [2005/32] | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.05.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.05.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.2004 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 17.05.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.05.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/32] | 21.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.11.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.04.2011 | BE | 27.04.2011 | CY | 27.04.2011 | CZ | 27.04.2011 | DK | 27.04.2011 | EE | 27.04.2011 | FI | 27.04.2011 | HU | 27.04.2011 | NL | 27.04.2011 | RO | 27.04.2011 | SE | 27.04.2011 | SI | 27.04.2011 | SK | 27.04.2011 | TR | 27.04.2011 | BG | 27.07.2011 | GR | 28.07.2011 | ES | 07.08.2011 | PT | 29.08.2011 | GB | 12.11.2011 | IE | 12.11.2011 | LU | 12.11.2011 | CH | 30.11.2011 | FR | 30.11.2011 | LI | 30.11.2011 | MC | 30.11.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
TR | 27.04.2011 | ||
BG | 27.07.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
GB | 12.11.2011 | ||
IE | 12.11.2011 | ||
LU | 12.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
BG | 27.07.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
GB | 12.11.2011 | ||
IE | 12.11.2011 | ||
LU | 12.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
GB | 12.11.2011 | ||
IE | 12.11.2011 | ||
LU | 12.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2013/04] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
GB | 12.11.2011 | ||
IE | 12.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/47] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
GB | 12.11.2011 | ||
IE | 12.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/46] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
GB | 12.11.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/33] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
CH | 30.11.2011 | ||
LI | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/29] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
Frühere [2012/10] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
DK | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
RO | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
SK | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
Frühere [2012/09] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
CZ | 27.04.2011 | ||
EE | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
Frühere [2012/01] | AT | 27.04.2011 | |
BE | 27.04.2011 | ||
CY | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
NL | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
Frühere [2011/52] | AT | 27.04.2011 | |
CY | 27.04.2011 | ||
FI | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
Frühere [2011/50] | CY | 27.04.2011 | |
FI | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
SI | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 27.04.2011 | |
FI | 27.04.2011 | ||
SE | 27.04.2011 | ||
GR | 28.07.2011 | ||
ES | 07.08.2011 | ||
PT | 29.08.2011 | ||
Frühere [2011/47] | PT | 29.08.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1167567 (APPLIED MATERIALS INC [US]) [A] 64-71 * column 5, line 19 - column 6, line 36 * * column 8, line 17 - line 35; figures 5,12,13 *; | [A]US2002000598 (KANG SANG-BOM [KR], et al) [A] 64-71 * page 3, paragraph 40 * * page 3, paragraph 43 - page 4, paragraph 45; figures 1ab,2ab *; | [DA]US6343565 (HONGOH TOSHIAKI [JP]) [DA] 1-50 * column 1, line 1 - column 5, line 64 * * column 6, line 48 - column 7, line 39; figures 1,2,5 *; | [XA]WO0243114 (SIMPLUS SYSTEMS CORP [US]) [X] 51-58,62,63,72,74-80,82-86,88,90-92,94-98 * the whole document * [A] 64-71; | [DA]US6399520 (KAWAKAMI SATORU [JP], et al) [DA] 1-50 * column 5, line 33 - column 16, line 21; figures 3-5 *; | [XA]WO0245871 (ANGSTRON SYSTEMS INC [US]) [X] 72,75-77,83,86-88,95,98,99 * the whole document * [A] 1-50,81,93; | [A]US2002076507 (CHIANG TONY P [US], et al) [A] 1,2,6,7,10-16,18-29,33,37-45,48-51,64 * page 8, column R, paragraph 120 - page 9, column L, paragraph 130 * * page 13, column L, paragraph 174 - page 17, column R, paragraph 221; figures 13,34-38; claim 1 *; | [PX]US2002197856 (MATSUSE KIMIHIRO [JP], et al) [PX] 1,6-10,15-21,25-34,40-48 * page 4, column R, paragraph 49 - page 6, column L, paragraph 60 * * page 6, column R, paragraph 65 - page 8, column L, paragraph 72 * * page 9, column R, paragraph 83 - page 11, column L, paragraph 92 * * page 11, column R, paragraph 98 - paragraph 99; figures 5,7,8,12 *; | [PX]WO03087431 (MICRON TECHNOLOGY INC [US]) [PX] 1,6-10,15-21,25-33,40-48 * the whole document *; | [E]US2004038525 (MENG SHUANG [US], et al) [E] 51,52,62,63 * page 2, paragraph 31 - page 4, paragraph 39 * * page 6, paragraph 49 ** page 9, paragraph 83; figures 1-3 * |