Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HU | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | TR | | Prüfungsverfahren | 07.09.2006 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen
[2006/42] | Eintritt in die regionale Phase | 24.02.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 24.02.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 24.02.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2005 | 03   M06  
Gebühr entrichtet am  
20.10.2005 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 20.07.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20050224 | | Datum des Ereignisses: | 20.07.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR | | Datum des Ereignisses: | 20.07.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL LT LV MK | | Datum des Ereignisses: | 21.12.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 13.09.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20050728 | | Datum des Ereignisses: | 18.10.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION WITHDRAWN | Effective DATE: | 20060907 | | Datum des Ereignisses: | 03.06.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 15.09.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |