EP1546453 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE UND MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2005/26] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE, MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE UND TROCKENPARTIE ZUM ENTWÄSSERN EINER NASSEN FASERSTOFFBAHN | ||
[2007/21] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Metso Paper, Inc. Fabianinkatu 9 A 00130 Helsinki / FI | [2005/26] | Erfinder | 01 /
LEANDERSSON, Anders Kvarnbergsgatan 6 S-652 29 Karlstad / SE | [2005/26] | Vertreter | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2005/45] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors / Uddeholm / SE | ||
Frühere [2005/26] | Johansson, Lars E. Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03794380.0 | 28.08.2003 | WO2003SE01330 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20020002660 | 09.09.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0202660 | US20020420290P | 22.10.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 420290 P | [2005/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2004022845 | Datum: | 18.03.2004 | Sprache: | EN | [2004/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1546453 | Datum: | 29.06.2005 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.03.2004 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1546453 | Datum: | 17.10.2007 | Sprache: | EN | [2007/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 18.03.2004 | Klassifikation | IPC: | D21F11/00, D21F3/00, D21F9/00 | [2005/26] | CPC: |
D21F3/045 (EP);
D21F11/04 (EP);
D21F9/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/26] |
Frühere [N/P] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE UND MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE | [2007/21] | Englisch: | A METHOD OF MAKING PAPERBOARD AND A MACHINE FOR MAKING PAPERBOARD | [2007/21] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION DE CARTON ET MACHINE DE FABRICATION DE CARTON | [2007/21] |
Frühere [2005/26] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE, MASCHINE ZUR HERSTELLUNG VON PAPPE UND TROCKENPARTIE ZUM ENTWÄSSERN EINER NASSEN FASERSTOFFBAHN | ||
Frühere [2005/26] | A METHOD OF MAKING PAPERBOARD, A MACHINE FOR MAKING PAPERBOARD AND A PRESS SECTION FOR DEWATERING A WET FIBROUS WEB | ||
Frühere [2005/26] | PROCEDE DE FABRICATION DE CARTON, MACHINE DE FABRICATION DE CARTON ET SECTION DE PRESSE POUR EPAISSISSEMENT D'UNE BANDE FIBREUSE HUMIDE | Eintritt in die regionale Phase | 17.02.2005 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.02.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.02.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.02.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/26] | 30.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.04.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.08.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.08.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.07.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 17.10.2007 | CH | 17.10.2007 | CY | 17.10.2007 | CZ | 17.10.2007 | DK | 17.10.2007 | EE | 17.10.2007 | FI | 17.10.2007 | LI | 17.10.2007 | NL | 17.10.2007 | RO | 17.10.2007 | SI | 17.10.2007 | SK | 17.10.2007 | TR | 17.10.2007 | BG | 17.01.2008 | SE | 17.01.2008 | GR | 18.01.2008 | ES | 28.01.2008 | PT | 17.03.2008 | HU | 18.04.2008 | [2010/37] |
Frühere [2010/34] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CY | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
EE | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
HU | 18.04.2008 | ||
Frühere [2009/35] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CY | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
EE | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2009/22] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
EE | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2009/15] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2009/13] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
FI | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
GR | 18.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2008/39] | BE | 17.10.2007 | |
CH | 17.10.2007 | ||
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
RO | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
SK | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2008/35] | CH | 17.10.2007 | |
CZ | 17.10.2007 | ||
DK | 17.10.2007 | ||
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2008/26] | CH | 17.10.2007 | |
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
SI | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | ||
Frühere [2008/24] | CH | 17.10.2007 | |
LI | 17.10.2007 | ||
NL | 17.10.2007 | ||
BG | 17.01.2008 | ||
SE | 17.01.2008 | ||
ES | 28.01.2008 | ||
PT | 17.03.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4662992 (MIRSBERGER PETER [DE]); | [A]EP0770727 (VALMET CORP [FI]); | [A]WO9960203 (VALMET CORP [FI], et al); | [A]EP1072721 (VOITH PAPER PATENT GMBH [DE]); | [A]DE10050847 (VOITH PAPER PATENT GMBH [DE]); | [A]US2002053415 (MESCHENMOSER ANDREAS [DE]) |