19.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] |
20.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.01.2020 [2020/04] |
13.12.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.01.2020 [2020/03] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
01.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.12.2019 [2019/49] |
25.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.11.2019 [2019/48] |
30.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
23.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.09.2019 [2019/39] |
24.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2019 [2019/26] |
05.04.2019 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 08.05.2019 [2019/19] |
15.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2019 [2019/12] |
01.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2019 [2019/08] |
11.01.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 13.02.2019 [2019/07] |
14.12.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
09.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
27.04.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 30.05.2018 [2018/22] |
24.04.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
24.04.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
23.04.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
14.01.2018 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
12.01.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.11.2017 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
03.11.2017 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 06.12.2017 [2017/49] |
25.07.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
26.05.2017 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 28.06.2017 [2017/26] |
13.01.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.01.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.08.2015 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
21.08.2015 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
21.08.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
19.08.2015 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
14.07.2015 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
20.02.2015 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
06.02.2015 |
Erster Prüfungsbericht |
|
16.01.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.01.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.04.2013 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
10.04.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.01.2013 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
11.10.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.12.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.03.2010 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
10.03.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.01.2010 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
17.09.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.11.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.12.2006 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 10.01.2007 [2007/02] |
11.10.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.02.2006 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 05.04.2006 [2006/14] |
29.07.2005 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 14.09.2005 [2005/37] |
29.07.2005 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 14.09.2005 [2005/37] |
06.07.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.06.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.06.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.06.2005 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
24.09.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.07.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.07.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
23.04.2004 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|